Renseignements sur Insurance Brokers & Partners SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Insurance Brokers & Partners SA
- Insurance Brokers & Partners SA de Cully est active dans le domaine «Services pour les assurances et des caisses de retraite» et est actif.
- La direction se compose de 4 personnes.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 21.12.2016, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Insurance Brokers & Partners SA.
- À la même adresse comme Insurance Brokers & Partners SA il sont inscrits 4 autres entreprises actives Cela comprend: Delay Design, LA-PIZZA.CH Boand Colombini Mary-Luce, Ostéo-Lavaux Sàrl.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Claude Michel Meyer,
Armand Rod,
Jean-Marc Jost,
Bernard Poffet
les plus récents personnes habilitée à signer
Claude Michel Meyer,
Armand Rod,
Jean-Marc Jost,
Bernard Poffet
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.10.1990
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bourg-en-Lavaux
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.046.582-4
IDE/TVA
CHE-103.491.296
Secteur
Services pour les assurances et des caisses de retraite
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but l'intermédiation soit l'étude, le conseil, la gestion, la réalisation, ainsi que la planification et le courtage dans les domaines financiers tels que l'assurance, la banque et l'immobilier (pour but complet cf. statuts).
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
FIREL BERNEY SA | Lausanne | 27.10.2005 | 15.01.2015 | |
Intermandat S.A., Société Fiduciaire | Lausanne | <2004 | 05.12.2004 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- PRO'FIT ASSURANCES SA
- Conceptass S.A.
- Conceptass SA
- CF SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Insurance Brokers & Partners SA
Numéro de publication: 3238439, Registre du commerce Vaud, (550)
PRO'FIT ASSURANCES SA, à Bourg-en-Lavaux, CHE-103.491.296 (FOSC du 16.01.2015, p. 0/1934717). Statuts modifiés le 7 décembre 2016.
Nouvelle raison de commerce:
Insurance Brokers & Partners SA.
Nouvelle adresse:
route de Lausanne 16, 1096 Cully.
Nouveau but:
la société a pour but l'intermédiation soit l'étude, le conseil, la gestion, la réalisation, ainsi que la planification et le courtage dans les domaines financiers tels que l'assurance, la banque et l'immobilier (pour but complet cf. statuts). Poffet Bernard signe désormais collectivement à deux.
Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:
Meyer Claude, de et à Pully, président, Jost Jean Marc, de Saint-Livres, au Mont-sur-Lausanne, et Rod Armand, de Jorat-Mézières, à Lutry.
Numéro de publication: 1934717, Registre du commerce Vaud, (550)
PRO'FIT ASSURANCES SA, à Bourg-en-Lavaux, CHE-103.491.296 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Selon déclaration du 23 décembre 2014, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. FIREL BERNEY SA (CH-550-1008416-0) n'est plus organe de révision.
Numéro de publication: 1043993, Registre du commerce Vaud, (550)
PRO'FIT ASSURANCES SA, à Lausanne, CH-550-0046582-4 (FOSC du 10.02.2012, p. 0/6546044). Statuts modifiés le 13 août 2013. Siège transféré à Bourg-en-Lavaux.
Nouvelle adresse:
chemin de Versailles 6, 1096 Cully.
Communications aux actionnaires:
par courrier ou par courriel. Corbaz Yves n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Poffet Bernard reste seul administrateur et signe désormais individuellement.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.