Renseignements sur Ingtec AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Ingtec AG
- Ingtec AG avec son siège à Möhlin est une Société anonyme du domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie». Ingtec AG est actif.
- La direction de l’entreprise Ingtec AG est composée de 3 personnes.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 07.10.2019. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce AG avec l’IDI CHE-102.139.520.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.07.1993
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Möhlin
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.015.353-7
IDE/TVA
CHE-102.139.520
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Planung, Herstellung, Montage, Entwicklung, Wartung und Vertretung von und Handel mit Maschinen, Geräten und Apparaten der Verfahrens-, Förder- und Umwelttechnik, einschliesslich deren Zubehör, Beratung bei und Ausführung der Erstellung von industriellen Anlagen sowie Verwertung von Patentrechten; kann sich bei anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Liegenschaften erwerben, verwalten oder veräussern sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
thv AG | Aarau | <2004 | 16.01.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- KRU Holding AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Ingtec AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004731707, Registre du commerce Argovie, (400)
Ingtec AG, in Möhlin, CHE-102.139.520, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2018, Publ. 3996155).
Domizil neu:
Im Burstel 3, 4313 Möhlin [behördliche Änderung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weissmüller, Klaus Richard, von Rheinfelden, in Rheinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hänggi, Manfred, von Zullwil, in Rheinfelden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hänggi, Manuel, von Zullwil, in Rheinfelden (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3996155, Registre du commerce Argovie, (400)
Ingtec AG, in Möhlin, CHE-102.139.520, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2017, Publ. 3527353). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.11.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
thv AG (CHE-105.855.529), in Aarau, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3527353, Registre du commerce Argovie, (400)
Ingtec AG, in Möhlin, CHE-102.139.520, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2014, Publ. 1511371).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaiser, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.