Filiales (2)
Renseignements sur Infranor Holding SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Infranor Holding SA
- Infranor Holding SA a son siège social à Yverdon-les-Bains et est actif. Elle opère dans le domaine «Gestion d’entreprise et administration».
- La direction se compose de 6 personnes. L'entreprise a été fondée le 16.01.1941.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 25.07.2023. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-105.817.718.
- Dans l'IPI, 11 marques ou demandes de marques ont été déposées par l'entreprise Infranor Holding SA.
- Il y a 9 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Adonite SA, Alba IT Services Sàrl, ALVMAC swiss Sàrl.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
Gianpaolo Turri,
Qun Lei,
Christian Henri Perrudet,
Tenghui Huang,
Yonglin Xiao
les plus récents personnes habilitée à signer
Hakan Pfeiffer,
Gianpaolo Turri,
Qun Lei,
Christian Henri Perrudet,
Tenghui Huang
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.01.1941
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Yverdon-les-Bains
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.105.200-6
IDE/TVA
CHE-105.817.718
CHE-116.325.454 TVA
Secteur
Gestion d’entreprise et administration
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but l'acquisition et la gestion à long terme de participations à d'autres entreprises ainsi que l'acquisition, la mise en valeur et la vente de marques commerciales, brevets et procédés de fabrication, notamment dans le domaine de l'automatisation (pour but complet cf. statuts).
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Deloitte AG | Zürich | 27.04.2004 | 22.09.2009 | |
Fiduciaire Heller S.A. | Nyon | <2004 | 26.04.2004 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Infranor Holding Inc
- Infranor Holding AG
- Infranor S.A.
Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
31.07.2023 | actif | 09359/2023 | |
INFRANOR | 31.07.2023 | actif | 09357/2023 |
Dernières notifications FOSC pour Infranor Holding SA
Numéro de publication: HR02-1005803757, Registre du commerce Vaud, (550)
Infranor Holding SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-105.817.718 (FOSC du 01.02.2023, p. 0/1005667343). van Griethuysen Jean-Pierre n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Numéro de publication: HR02-1005667343, Registre du commerce Vaud, (550)
Infranor Holding SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-105.817.718 (FOSC du 07.10.2022, p. 0/1005578568).
Nouvelle adresse:
Rue Galilée 4, 1400 Yverdon-les-Bains.
Numéro de publication: HR02-1005578568, Registre du commerce Vaud, (550)
Infranor Holding SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-105.817.718 (FOSC du 07.04.2022, p. 0/1005445808). Signature collective à deux est conférée à Pfeiffer Hakan, de Zürich, à Chexbres, directeur.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.