À propos de Infralet Holding AG
- Infralet Holding AG avec son siège à Schaanwald est actif. Infralet Holding AG est active dans le domaine «Exploitation des sociétés de participation».
- l y a une personne active inscrite dans la direction.
- Le 31.12.2021, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- À la même adresse il existe 15 autres entreprises actives. Cela comprend: 3DPS Anstalt, DRUCK + MEDIA SERVICE AG, filtex AG.
Direction (1)
Conseil d'administration
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Siège social de l'entreprise
Mauren FL
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But (Langue d'origine)
Zweck der Gesellschaft ist:, 1. Zweck der Aktiengesellschaft ist die Anlage und Verwaltung des eigenen Vermögens und in diesem Rahmen, der Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen, Immobilien und sonstigen Vermögenswerten aller Art.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Titulaires
Participations
Dernières notifications pour Infralet Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 14200/2021, (1)
Infralet Holding AG, in Schaanwald, FL-0002.511.985-5, Aktiengesellschaft.
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Przybilla, Dr. Karl Taddäus, StA: Liechtenstein, 9492 Eschen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Przybilla, Dr. Karl Richard, StA: Liechtenstein, 9494 Schaan, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 20233894, (1)
Handelsregister 01.02.2018, Infralet Holding AG, Schaanwald (FL-0002.511.985-5) Aktiengesellschaft Repräsentanz/Zustelladresse neu: Gewerbeweg 12, 9486 Schaanwald.
Numéro de publication: 20204134, (1)
Handelsregister 19.12.2015, Infralet Holding AG, Schaanwald (FL-0002.511.985-5) Gewerbeweg 29, 9486 Schaanwald, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.12.2015.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist:, 1. Zweck der Aktiengesellschaft ist die Anlage und Verwaltung des eigenen Vermögens und in diesem Rahmen, der Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen, Immobilien und sonstigen Vermögenswerten aller Art.
Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
50 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
Landeszeitungen. Mitteilungen an die Aktionär erfolgen durch eingeschriebenen Brief, an nicht bekannte Aktionäre oder im Fall, dass eine Zustellung an die bekannten Aktionäre nicht erfolgen kann, durch Veröffentlichung in einem liechtensteinischen amtlichen Publikationsorgan.
Angaben zur Verwaltung:
Przybilla, Dr. Karl Taddäus, StA: Liechtenstein, 9492 Eschen, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Przybilla, Dr. Karl Richard, StA: Liechtenstein, 9494 Schaan, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
WPS REVISION AG, 7532 Tschierv, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.