Adresse
c/o LedgerPeek Sàrl
Chemin des Coquelicots 16
1214 Vernier
Renseignements sur infinitas SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de infinitas SA
- infinitas SA a son siège social à Vernier, est actif et est active dans le domaine «Service concernant conseil aux entreprises».
- La direction se compose de 2 personnes.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 28.05.2024. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise infinitas SA est le suivant : CHE-113.408.380.
- Entreprises avec la même adresse comme infinitas SA: A.T.M. INTERNATIONAL SA, AdminTech Sàrl, Akkodis Switzerland SA.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
30.01.2007
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Vernier
Registre du commerce
GE
Numéro au registre du commerce
CH-660.0.245.007-8
IDE/TVA
CHE-113.408.380
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Toutes activités en matière de conseils d'entreprises.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
CR Gestion et Fiduciaire SA | Genève | 05.02.2007 | 11.07.2023 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour infinitas SA
Numéro de publication: HR02-1006042031, Registre du commerce Genève, (660)
infinitas SA, à Genève, CHE-113.408.380 (FOSC du 12.07.2023, p. 0/1005794087).
Nouveau siège:
Vernier, Chemin des Coquelicots 16, c/o LedgerPeek Sàrl, 1214 Vernier.
Communication aux actionnaires:
courrier écrit ou courrier électronique. Nouveaux statuts du 24.05.2024.
Numéro de publication: HR02-1005794087, Registre du commerce Genève, (660)
infinitas SA, à Genève, CHE-113.408.380 (FOSC du 10.12.2020, p. 0/1005044881). Selon déclaration du 27.06.2023, il est renoncé à un contrôle restreint. CR Gestion et Fiduciaire SA n'est plus organe de révision.
Numéro de publication: HR02-1005044881, Registre du commerce Genève, (660)
infinitas SA, à Genève, CHE-113.408.380 (FOSC du 20.10.2020, p. 0/1005004288). Les pouvoirs de Zeeb William Cornelius sont radiés. Signature individuelle a été conférée à Galasso Jordane Claude, d'Italie, à Gex, F, directrice.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.