Renseignements sur INERGY SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de INERGY SA
- INERGY SA est active dans le secteur «Commerce de produits informatiques et de communication» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Petit-Lancy.
- INERGY SA a 8 personnes à la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 10.04.2024.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton GE sous l’IDI CHE-109.894.600.
- Il y a 58 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: A. T. Business Sàrl, AC2S Fiduciaire Sàrl, Acolad Switzerland AG, succursale du Petit-Lancy.
Direction (8)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
François Pflieger,
Luc Schenkel,
Jean-Frédéric Lasserre,
Frédérique Diant,
Sébastien Morando
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.02.2003
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lancy
Registre du commerce
GE
Numéro au registre du commerce
CH-660.0.359.003-1
IDE/TVA
CHE-109.894.600
CHE-116.272.958 TVA
Secteur
Commerce de produits informatiques et de communication
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Commerce de systèmes et de solutions d'impression.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
ECHO SA | Genève | 21.01.2008 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Auditoria SA | Lausanne | <2004 | 20.01.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour INERGY SA
Numéro de publication: HR02-1006005960, Registre du commerce Genève, (660)
INERGY SA, à Lancy, CHE-109.894.600 (FOSC du 09.03.2023, p. 0/1005697203). Les pouvoirs de Aeberli Maud sont radiés. Diant Frédérique est maintenant originaire de Thônex. Signature collective à deux, avec un administrateur a été conférée à Pflieger François, de et à Tolochenaz.
Numéro de publication: HR02-1005697203, Registre du commerce Genève, (660)
INERGY SA, à Lancy, CHE-109.894.600 (FOSC du 19.05.2022, p. 0/1005478158). La procuration de Husson Marie et de Valente Sandra est radiée. Signature collective à deux, avec un administrateur a été conférée à Schenkel Luc, de Genève, à Bassins.
Numéro de publication: HR02-1005478158, Registre du commerce Genève, (660)
INERGY SA, à Lancy, CHE-109.894.600 (FOSC du 21.12.2021, p. 0/1005363518). Les pouvoirs de Papinot Jérôme sont radiés. Devillard Marc est maintenant domicilié à Fully.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.