Adresse
c/o INDUR Antriebstechnik AG
Industriestrasse 17
4410 Liestal
Renseignements sur INDUR-Stiftung
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de INDUR-Stiftung
- INDUR-Stiftung a son siège social à Liestal et est actif. Elle est une Fondation et est active dans le secteur «Associations et fédérations».
- La direction de l’organisation INDUR-Stiftung est composée de 4 personnes.
- Le 06.02.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’organisation INDUR-Stiftung est inscrite sous l’IDI CHE-151.186.594.
- À la même adresse comme INDUR-Stiftung il sont inscrits 9 autres entreprises actives Cela comprend: Aquanta AG, Arbolea GmbH, Cavitus AG.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil de fondation
Thomas Straumann,
Jürg Spillmann,
Dr. Christoph Patrick Zimmerli
les plus récents personnes habilitée à signer
Thomas Straumann,
Jürg Spillmann,
Dr. Christoph Patrick Zimmerli
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.02.2016
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Liestal
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.7.019.862-4
IDE/TVA
CHE-151.186.594
Secteur
Associations et fédérations
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Stiftung bezweckt den Erhalt und den Ausbau von Arbeitsplätzen der INDUR Antriebstechnik AG und der mit ihr verbundenen Gesellschaften (im Folgenden 'Firma'). In Erfüllung des Stiftungszwecks kann die Stiftung insbesondere Kredite und Sicherstellungen für Projekte gewähren, Massnahmen zur Stärkung der Firma am Markt unterstützen sowie Beiträge zur Förderung des Personals sprechen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Copartner Revision AG | Basel | 06.02.2024 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Liestal | 22.02.2016 | 05.02.2024 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour INDUR-Stiftung
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005953822, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
INDUR-Stiftung, in Liestal, CHE-151.186.594, Stiftung (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2020, Publ. 1004844551).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-147.528.510), in Liestal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Copartner Revision AG (CHE-107.423.224), in Basel, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004844551, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
INDUR-Stiftung, in Liestal, CHE-151.186.594, Stiftung (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2019, Publ. 1004720594).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Erhard, von Bärschwil, in Oberdiessbach, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Straumann, Thomas, von Giebenach, in Giebenach, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004720594, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
INDUR-Stiftung, in Liestal, CHE-151.186.594, Stiftung (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2016, S.0, Publ. 2789685).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spillmann, Jürg, von Villnachern, in Bubendorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Erhard, von Bärschwil, in Oberdiessbach, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.