Adresse
c/o Dr. Roland Müller
Amthausstrasse 4
4143 Dornach
Renseignements sur Imoventa AG Liegenschaften
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Imoventa AG Liegenschaften
- Imoventa AG Liegenschaften est actuellement actif et est dans le secteur Achat & vente de biens immobiliers propres. Le siège social se trouve à Dornach.
- La direction de l’entreprise Imoventa AG Liegenschaften est composée de 3 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 02.09.1991.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 27.04.2021.
- L’entreprise Imoventa AG Liegenschaften est inscrite sous l’IDI CHE-103.186.427.
- Il y a 8 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Alerio Holding AG, Benedikt Holding AG, CBS Global AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.09.1991
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Dornach
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.014.357-5
IDE/TVA
CHE-103.186.427
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Kauf, Verkauf, Verwaltung sowie Projektentwicklung und Realisierung von Immobilien und Liegenschaften. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, ferner Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Niklaus Dormann | Beromünster | 20.06.2006 | 18.11.2008 | |
BDS Treuhand AG | Schaffhausen | 19.01.2005 | 19.06.2006 | |
Contesta Revisions AG | Stans | <2004 | 18.01.2005 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Imoventa AG Generalunternehmung
- Innoventa AG
- Imoventa AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Imoventa AG Liegenschaften
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005160989, Registre du commerce Soleure, (241)
Imoventa AG Liegenschaften, in Dornach, CHE-103.186.427, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2019, Publ. 1004584525).
Statutenänderung:
19.04.2021.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1004584525, Registre du commerce Soleure, (241)
Imoventa AG Liegenschaften, in Dornach, CHE-103.186.427, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2012, S.0, Publ. 6531918).
Domizil neu:
bei Dr. Roland Müller, Amthausstrasse 4, 4143 Dornach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Emch, Daniel, von Lüterswil-Gächliwil, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waldvogel, Daniel, von Hemishofen, in Chiang Mai (TH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Appenzell];
Maier, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Ettiswil, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6531918, Registre du commerce Soleure, (241)
Imoventa AG Liegenschaften, in Dornach, CH-100.3.014.357-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2010, S. 11, Publ. 5755230).
Statutenänderung:
27.01.2012.
Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 900'000.00, wofür 900 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.