Renseignements sur Imodco Terminals S.A.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Imodco Terminals S.A.
- Imodco Terminals S.A. a son siège social à Marly et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Bureaux d'architecture et d'ingénierie».
- La direction de l’entreprise Imodco Terminals S.A. est composée de 6 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 04.06.2014.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 19.08.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-395.695.057.
- Fonds de prévoyance pour employés du Groupe SBM Holding Inc. SA Marly, FPSO Capixaba Venture S.A., Guara Norte Swiss Holding SA sont inscrites à la même adresse.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
Douglas Hugh Marshall Wood,
Gaston Henri Baudet,
Luke Henry Gillon
les plus récents personnes habilitée à signer
Olivier Icyk,
Bruno Pereira de Freitas,
Gilles Pierre Marie Duchesne,
Douglas Hugh Marshall Wood,
Gaston Henri Baudet
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.06.2014
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Marly
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.3.555.586-8
IDE/TVA
CHE-395.695.057
CHE-116.301.471 TVA
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Achat, vente, gestion, élaboration de projets techniques, fourniture de services techniques et offre d'assistance, y compris des parties intégrantes et accessoires de toute nature, dans le secteur de systèmes d'ancrage fixes; acquisition, exploitation et vente de brevets, savoir-faire, licences ainsi que exécution de services d'assistance de caractère technique, commercial ou administratif dans le secteur de cette branche; financement et participation à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger; par ailleurs, la société peut accorder des prêts et autres formes de financement à d'autres sociétés du groupe (y compris des sociétés actionnaires (directes ou indirectes) de la société et les sociétés directement ou indirectement détenues par celles-ci), ainsi qu'accorder des garanties en faveur de ces mêmes sociétés pour toutes sortes d'engagements, en particulier sous forme de porte-forts, cautionnements, nantissements ou cessions à titre fiduciaire d'actifs de la société (cf. statuts pour but complet).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Deloitte AG | Zürich | 18.07.2024 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Pully | 29.12.2015 | 17.07.2024 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Single Point Moorings S.A.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Imodco Terminals S.A.
Numéro de publication: HR02-1006109238, Registre du commerce Fribourg, (217)
Imodco Terminals S.A., à Marly, CHE-395.695.057 (FOSC du 18.07.2024, p. 0/1006088066).
Personnes radiées:
Grec Vincent Gaspard, directeur, signature collective à deux;
Zunino Alessandro, directeur, signature collective à deux;
Fortas usage Baudic Séverine Florence Lucile, directrice générale, signature individuelle.
Nouvelles personnes inscrites:
Icyk Olivier, de France, à Nice (FR), directeur général, signature individuelle;
Duchesne Gilles Pierre Marie, de France, à Nice (FR), directeur, signature collective à deux;
Pereira de Freitas Bruno, du Brésil, à Monaco (MC), directeur, signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1006088066, Registre du commerce Fribourg, (217)
Imodco Terminals S.A., à Marly, CHE-395.695.057 (FOSC du 16.10.2023, p. 0/1005861280).
Personne radiée:
PricewaterhouseCoopers SA (CHE-497.306.752), organe de révision.
Nouvelle personne inscrite:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), à Zürich, organe de révision.
Numéro de publication: HR02-1005861280, Registre du commerce Fribourg, (217)
Imodco Terminals S.A., à Marly, CHE-395.695.057 (FOSC du 09.08.2021, p. 0/1005267010).
Fusion:
reprise des actifs et passifs de Imodco Contractors S.A. (CHE-101.804.906), à Marly, selon contrat de fusion du 30.06.2023 et bilan au 31.12.2022, présentant des actifs de CHF 450'006, des passifs envers les tiers de CHF 18'934, soit un actif net de CHF 431'072. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.