Renseignements sur Immoswiss Inter AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Immoswiss Inter AG
- Immoswiss Inter AG a son siège social à Baar, est actif et est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- La direction de l’entreprise Immoswiss Inter AG qui a été fondée le 06.10.2003, se compose de une personne.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 04.06.2021. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce ZG avec l’IDI CHE-110.247.330.
- Entreprises avec la même adresse comme Immoswiss Inter AG: Apero Holding AG, IC Immo-Consulting AG, Jagendorfer AG.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.10.2003
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Baar
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-170.3.026.627-7
IDE/TVA
CHE-110.247.330
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erwerb, Überbauung, Veräusserung, Verwaltung, Vermietung und Verpachtung von Immobilien, Beteiligung an anderen Gesellschaften.
Organe de révision
Organe de révision précédent (4)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
UBG Audit AG | Zürich | 04.01.2010 | 19.05.2010 | |
Crowe Curator Audit AG | Zürich | 24.07.2006 | 10.11.2009 | |
RCR Revisions AG | St. Gallen | 21.09.2005 | 23.07.2006 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Immoswiss Inter AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005206869, Registre du commerce Zoug, (170)
Immoswiss Inter AG, in Baar, CHE-110.247.330, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2019, Publ. 1004770010).
Aktien neu:
650 Namenaktien zu CHF 500.00 (Stimmrechtsaktien) und 50 Namenaktien zu CHF 5'000.00 [bisher: 650 Namenaktien zu CHF 500.00 (Stimmrechtsaktien) und 50 Inhaberaktien zu CHF 5'000.00].
Partizipationsscheine neu:
5 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 5'000.00 [bisher: 5 Inhaber-Partizipationsscheine zu CHF 5'000.00]. Die Inhaberaktien und Inhaber-Partizipationsscheine sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien und Namen-Partizipationsscheine umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.
Numéro de publication: HR02-1004770010, Registre du commerce Zoug, (170)
Immoswiss Inter AG, in Baar, CHE-110.247.330, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2013, S.0, Publ. 1049369).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bastiaansen van Delft, Hildegard, niederländische Staatsangehörige, in Champéry, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weiss, Dr. Leo, von Stein (SG) und Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1049369, Registre du commerce Zoug, (170)
Immoswiss Inter AG, in Baar, CH-170.3.026.627-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2013, Publ. 7058762).
Statutenänderung:
07.08.2013.
Zweck neu:
Erwerb, Überbauung, Veräusserung, Verwaltung, Vermietung und Verpachtung von Immobilien, Beteiligung an anderen Gesellschaften.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.