Adresse
Via Girella 4
6814 Lamone
Renseignements sur IMMOBILIARE 2000 SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de IMMOBILIARE 2000 SA
- IMMOBILIARE 2000 SA de Lamone est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres» et est actif.
- La direction se compose de 4 personnes. L'entreprise a été fondée le 18.07.2000.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 08.10.2021. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton TI sous l’IDI CHE-100.901.292.
- Il y a 2 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: Edmondo Franchini SA, InfraTech Cosmo SA.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Paolo Edmondo Roberto Franchini,
Matteo Carlo Osvaldo Franchini,
Giorgio Andrea Balestra,
Tom Cantamessi
les plus récents personnes habilitée à signer
Paolo Edmondo Roberto Franchini,
Matteo Carlo Osvaldo Franchini,
Giorgio Andrea Balestra,
Tom Cantamessi
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.07.2000
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lamone
Registre du commerce
TI
Numéro au registre du commerce
CH-350.3.006.992-1
IDE/TVA
CHE-100.901.292
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine)
La compera, la vendita e l'amministrazione di propri immobili in Svizzera e all'estero. L'acquisto e la vendita di partecipazioni in altre società. Ogni operazione atta al raggiungimento dello scopo sociale.
Organe de révision
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Amifiduciaria SA | Lugano | 09.04.2010 | 26.06.2014 | |
PKF CERTIFICA SA | Lugano | 21.09.2004 | 08.04.2010 | |
Studio Commerciale Martinelli SA | Lugano | <2004 | 20.09.2004 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Panel Immobilien AG
- RATTONE ENTERPRISE SA in liquidazione
- RATTONE ENTERPRISE SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour IMMOBILIARE 2000 SA
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005308630, Registre du commerce Tessin, (501)
IMMOBILIARE 2000 SA, in Lamone, CHE-100.901.292, società anonima (Nr. FUSC 88 del 07.05.2021, Pubbl. 1005173783).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Balestra, Giorgio Andrea, da Gambarogno, in Porza, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente [finora: in Canobbio].
Numéro de publication: HR02-1005173783, Registre du commerce Tessin, (501)
IMMOBILIARE 2000 SA, in Lamone, CHE-100.901.292, società anonima (Nr. FUSC 138 del 20.07.2020, Pubbl. 1004940976).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Franchini, Matteo Carlo Osvaldo, da Cugnasco-Gerra, in Cademario, presidente, con firma collettiva a due ma non con il vice-presidente [finora: in Bosco Luganese (Bioggio)].
Numéro de publication: HR02-1004940976, Registre du commerce Tessin, (501)
IMMOBILIARE 2000 SA, in Lamone, CHE-100.901.292, società anonima (Nr. FUSC 122 del 27.06.2014, p.0, Pubbl. 1578873).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Franchini, Stefano, da Cugnasco-Gerra, in Vezia, presidente, con firma individuale;
Franchini, Carlo, da Cugnasco-Gerra, in Lamone, membro, con firma collettiva a due con il presidente;
Rath-Franchini, Angela Maria, da Cugnasco-Gerra, in Liebefeld (Bern), membro, con firma collettiva a due con il presidente;
Solcà-Franchini, Giovanna Giuseppina Elvira, da Cugnasco-Gerra, in Cadempino, membro, con firma collettiva a due con il presidente.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Franchini, Matteo Carlo Osvaldo, da Cugnasco-Gerra, in Bosco Luganese (Bioggio), presidente, con firma collettiva a due ma non con il vice-presidente;
Franchini, Paolo Edmondo Roberto, da Cugnasco-Gerra, in Gravesano, vice-presidente, con firma collettiva a due ma non con il presidente;
Balestra, Giorgio Andrea, da Gambarogno, in Canobbio, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente;
Cantamessi, Tom, da Losone, in Cadempino, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.