Filiales (1)
Renseignements sur Image et Son SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Image et Son SA
- Image et Son SA de Rossemaison est active dans le domaine «Exploitation de studios d’enregistrement» et est actif.
- L’entreprise a été fondée le 29.06.2015.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 08.04.2024. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce JU avec l’IDI CHE-135.875.933.
- Il y a 6 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: ARC ESPACES SA, Association romande de l'industrie audiovisuelle, BNJ Media Holding SA.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Marie-Louise Julienne Steulet-Kaempf,
Pierre Ernest Steulet,
Jérôme Steulet
les plus récents personnes habilitée à signer
Matthieu Baumgartner,
Marie-Louise Julienne Steulet-Kaempf,
Pierre Ernest Steulet,
Jérôme Steulet
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.06.2015
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Rossemaison
Registre du commerce
JU
Numéro au registre du commerce
CH-670.3.006.909-2
IDE/TVA
CHE-135.875.933
Secteur
Exploitation de studios d’enregistrement
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Gestion et administration de sociétés, exploitation d'un studio vidéo et audio ainsi que le commerce de matériels et de logiciels de même que la prestation de tous services et conseils dans le domaine de l'informatique et de l'électronique (cf. statuts pour but complet).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
FDA Fiduciaire S.A. | Val-de-Ruz | 12.08.2021 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Henz & Schaffner Sàrl | Haute-Sorne | 23.12.2015 | 11.08.2021 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Image et Son SA
Numéro de publication: HR02-1006003827, Registre du commerce Jura, (670)
Image et Son SA, à Rossemaison, CHE-135.875.933, société anonyme (No. FOSC 144 du 27.07.2023, Publ. 1005805773).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Caillet, David Nicolas, de Alle, à Delémont, avec procuration collective à deux avec Jérôme Steulet.
Numéro de publication: HR02-1005805773, Registre du commerce Jura, (670)
Image et Son SA, à Rossemaison, CHE-135.875.933, société anonyme (No. FOSC 146 du 29.07.2022, Publ. 1005532601).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Aubert, Matthieu Arnaud, de Val-de-Ruz, à Neuchâtel, avec procuration collective à deux avec Jérôme Steulet.
Inscription ou modification de personne(s):
Baumgartner, Matthieu, de Langnau im Emmental, à Courtelary, avec procuration collective à deux avec Jérôme Steulet.
Numéro de publication: HR02-1005532601, Registre du commerce Jura, (670)
Image et Son SA, à Rossemaison, CHE-135.875.933, société anonyme (No. FOSC 216 du 05.11.2021, Publ. 1005328330).
Inscription ou modification de personne(s):
Aubert, Matthieu Arnaud, de Val-de-Ruz, à Neuchâtel, avec procuration collective à deux avec Jérôme Steulet;
Caillet, David Nicolas, de Alle, à Delémont, avec procuration collective à deux avec Jérôme Steulet.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.