Renseignements sur Ilg AG Wimmis
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Ilg AG Wimmis
- Ilg AG Wimmis est actuellement actif et est dans le secteur Exploitation d'une imprimerie et/ou d'une reliure. Le siège social se trouve à Wimmis.
- L’entreprise a été fondée en 20.02.1959 et a 3 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 24.12.2019. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- Ilg AG Wimmis est inscrite dans le canton BE sous l’IDI CHE-101.501.481.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.02.1959
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Wimmis
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.3.002.058-9
IDE/TVA
CHE-101.501.481
Secteur
Exploitation d'une imprimerie et/ou d'une reliure
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb eines Dienstleistungs- und Produktionsunternehmens in der Kommunikationsbranche und Verlag des Simmentaler Amtsanzeigers. Kann Liegenschaften erwerben, überbauen, verkaufen und verwalten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
TLT Thomas Lincke Treuhand AG | Frick | 24.12.2019 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Daniel Kühni, dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling | Worb | 26.09.2002 | 23.12.2019 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- ILG AG WIMMIS
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Ilg AG Wimmis
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004792032, Registre du commerce Berne, (36)
ILG AG WIMMIS, in Wimmis, CHE-101.501.481, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2014, S.0, Publ. 1493633).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ilg-Ramseyer, Wilhelm-Johann, von Salenstein, in Wimmis, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Daniel Kühni, dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling (CHE-104.804.127), in Worb, Revisionsstelle;
Griessen, Fritz, von St. Stephan, in Wimmis, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ilg-Ramseyer, Johanna, von Salenstein, in Wimmis, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ilg, Markus Dr., von Salenstein, in Bergdietikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Ilg, Thomas, von Salenstein, in Leissigen, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer und Sekretär, mit Einzelunterschrift];
TLT Thomas Lincke Treuhand AG (CHE-107.380.589), in Frick, Revisionsstelle;
Kälin, Murielle, von Einsiedeln, in Interlaken, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 1493633, Registre du commerce Berne, (36)
ILG AG WIMMIS, in Wimmis, CHE-101.501.481, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2012, Publ. 6748384). [Folgende Bemerkung wird gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend] [gestrichen: Weitere publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ilg, Markus Dr., von Salenstein, in Bergdietikon, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kindhausen (Gde. Bergdietikon)];
Daniel Kühni, dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling (CHE-104.804.127), in Worb, Revisionsstelle [bisher: Daniel Kühni, eidg. dipl. Buchhalter/Controller].
Numéro de publication: 6748384, Registre du commerce Berne, (36)
ILG AG WIMMIS, in Wimmis, CH-092.3.002.058-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2002, S. 3, Publ. 657892).
Domizil neu:
Herrenmattestrasse 37, 3752 Wimmis.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.