Renseignements sur IFIT Corporate + Compliance AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de IFIT Corporate + Compliance AG
- IFIT Corporate + Compliance AG a son siège social à Zürich et est actif. Elle opère dans le domaine «Service concernant conseil aux entreprises».
- La direction de l’entreprise IFIT Corporate + Compliance AG qui a été fondée le 14.07.2005, se compose de une personne.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 13.05.2024. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDI d'entreprise est CHE-112.447.331.
- Exactement à cette adresse il existe 7 autres entreprises actives. Cela comprend: Asteras GmbH, Baldur GmbH, Gabelli & Partners GmbH.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.07.2005
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-170.3.028.520-7
IDE/TVA
CHE-112.447.331
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere betreffend Compliance und Risiko Management. Weiter bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Managementdienstleistungen, von Rechtsberatung mit Einschluss von Gesellschaftsgründungen, von Steuerberatung, die Übernahme von oder die Unterstützung der Geschäftsführung von Gesellschaften, die Ausübung von Treuhandmandaten sowie ganz allgemein die wirtschaftliche Beratung von Unternehmen. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen jeglicher Art beteiligen. Sie kann ferner alle Geschäfte durchführen, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und/oder finanzieren, sich im In- und Ausland an andern Gesellschaften beteiligen, Dritte vertreten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (4)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Balmer-Etienne AG | Zürich | 13.01.2016 | 09.01.2018 | |
Balmer-Etienne AG | Luzern | 10.10.2013 | 27.10.2015 | |
Trevisca AG | Baar | 22.05.2006 | 09.10.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- AES Commodities AG
- IFIT advisory AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour IFIT Corporate + Compliance AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006029788, Registre du commerce Zurich, (20)
IFIT Corporate + Compliance AG, in Zürich, CHE-112.447.331, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2018, Publ. 3978567).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Braine, Liliane Marie-Louise, belgische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 3978567, Registre du commerce Zurich, (20)
IFIT Corporate + Compliance AG, in Zürich, CHE-112.447.331, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2017, Publ. 3540709). Gemäss Erklärung vom 22.12.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmer-Etienne AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3540709, Registre du commerce Zurich, (20)
IFIT Corporate + Compliance AG, in Zürich, CHE-112.447.331, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2016, Publ. 3220663).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Johannes Michael, von Tobel-Tägerschen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.