Renseignements sur Idiag AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Idiag AG
- Idiag AG de Fehraltorf est active dans le domaine «Fabrication des produits médicaux» et est actif.
- La direction de l’entreprise Idiag AG qui a été fondée le 01.11.1993, se compose de 4 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 27.04.2023. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Idiag AG.
- L'entreprise Idiag AG possède actuellement 4 marques ou applications enregistrées.
- Outre l’entreprise Idiag AG il sont inscrits 9 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: DOMITNER GmbH, Incentage AG, LEDAS GmbH.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Norbert Albin,
Armin Donhauser,
Arno Catrina,
Daniel Zehntner
les plus récents personnes habilitée à signer
Norbert Albin,
Armin Donhauser,
Arno Catrina,
Daniel Zehntner
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.11.1993
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Fehraltorf
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.004.321-8
IDE/TVA
CHE-107.531.983
Secteur
Fabrication des produits médicaux
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft entwickelt, produziert, handelt und vertreibt Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Medizin, Gesundheit, Sport und Verkehrstechnik. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Liegenschaften erwerben, verkaufen, belasten und verwalten sowie alle Geschäfte betreiben, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt und indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Acribia AG | Zürich | 12.12.2019 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Rödl & Partner Treuhand AG | Zürich | 26.07.2017 | 11.12.2019 | |
Ernst & Young AG | Zürich | 07.05.2004 | 25.07.2017 | |
Jucker Treuhand | Pfäffikon | <2004 | 06.05.2004 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Idiag
Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
IDIAG P100 | 26.10.2018 | actif | 74017/2018 |
SMART AHEAD | 17.08.2018 | actif | 51797/2018 |
Dernières notifications FOSC pour Idiag AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005733119, Registre du commerce Zurich, (20)
Idiag AG, in Fehraltorf, CHE-107.531.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2022, Publ. 1005489965).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glaus, Kurt, von Benken (SG), in Fehraltorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Decurtins, Claudio, von Trun, in Zumikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mannhart, Cesare, von Walenstadt, in Terre di Pedemonte, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wanner, Roland Marcel, von Schleitheim, in Lufingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005489965, Registre du commerce Zurich, (20)
Idiag AG, in Fehraltorf, CHE-107.531.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2022, Publ. 1005393935).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaer, Corina, von Winterthur, in Wetzikon (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wanner, Roland Marcel, von Schleitheim, in Lufingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005393935, Registre du commerce Zurich, (20)
Idiag AG, in Fehraltorf, CHE-107.531.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2021, Publ. 1005260342).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegg, Philip, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.