Renseignements sur IBPS Switzerland
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de IBPS Switzerland
- IBPS Switzerland a son siège social à Gelfingen et est actif. Elle opère dans le domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- L’organisation a été fondée en 04.09.1996 et a 6 personnes à la direction.
- Le 27.04.2023, l’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’organisation est inscrite au registre du commerce sous l’IDI IBPS Switzerland.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil de fondation
Li-Ya Chou,
Yuen Yi Liu,
Jui-Yi Lin,
Mei-Chu Fan,
Pei-Yi Tsai
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.09.1996
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Hitzkirch
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.7.018.889-1
IDE/TVA
CHE-110.401.223
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Führung eines Zentrums für Chinesen und andere interessierte Personen in der Schweiz für gesellschaftliche, kulturelle und religiöse Anlässe, insbesondere auch für die Einführung von Kindern und Jugendlichen in die chinesische Sprache und Kultur; Beteiligung an wohltätigen Projekten und Institutionen in der ganzen Welt; Erwerb, Überbauung, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften; Aufnahme von Darlehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
von Allmen AG, Treuhandgesellschaft | Hünenberg | 08.08.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour IBPS Switzerland
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005733350, Registre du commerce Lucerne, (100)
IBPS Switzerland, in Hitzkirch, CHE-110.401.223, Stiftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2020, Publ. 1005017843).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wu, Yi Chen, australische Staatsangehörige, in Le Grand-Saconnex, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Chiu, Sheung Lin Florence, britische Staatsangehörige, in Antwerpen (BE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lee, Yuen Ching, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Houang, Ting Lai, französische Staatsangehörige, in Le Grand-Saconnex, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lin, Jui-Yi, taiwanische Staatsangehörige, in Hitzkirch, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift];
Chou, Li-Ya, deutsche Staatsangehörige, in Hitzkirch, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berlin (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Liu, Yuen Yi, deutsche Staatsangehörige, in Hitzkirch, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berlin (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Fan, Mei-Chu, britische Staatsangehörige, in Paris (FR), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tsai, Pei-Yi, taiwanische Staatsangehörige, in Genève, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005017843, Registre du commerce Lucerne, (100)
IBPS Switzerland, in Hitzkirch, CHE-110.401.223, Stiftung (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2013, S.0, Publ. 7211544).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chong, Suit Heong, Bürgerin von Malaysia, in Hitzkirch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huynh, Thanh Lan, von Hitzkirch, in Hitzkirch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chiu, Sheung Lin Florence, britische Staatsangehörige, in Antwerpen (BE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lee, Yuen Ching, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Allmen AG, Treuhandgesellschaft (CHE-110.254.695), in Hünenberg, Revisionsstelle [bisher: Allmen AG, Treuhandgesellschaft, in Hünenberg (CH-170.3.026.650-0)].
Numéro de publication: 7211544, Registre du commerce Lucerne, (100)
IBPS Switzerland, in Hitzkirch, CH-100.7.018.889-1, Stiftung (SHAB Nr. 46 vom 09.03.2009, S. 12, Publ. 4916410).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huynh Luu, Le Thuong, von Visp, in Visp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Trinh, Kiet Gia, australische Staatsangehörige, in Le Grand-Saconnex, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chou, Li-Ya, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Liu, Yuen Yi, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.