Renseignements sur HV Technologies AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de HV Technologies AG
- HV Technologies AG à Zeiningen est une Société anonyme du domaine «Autres activités libérales». HV Technologies AG est actif.
- La direction de l’entreprise HV Technologies AG est composée de 3 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 22.03.2017. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-114.571.315.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Dr. Dominique Bolliger,
Alain Bolliger,
Priska Bolliger-Gloggner
les plus récents personnes habilitée à signer
Dr. Dominique Bolliger,
Alain Bolliger,
Priska Bolliger-Gloggner
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.11.2008
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zeiningen
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.031.066-6
IDE/TVA
CHE-114.571.315
Secteur
Autres activités libérales
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb eines Unternehmens im Bereich der Hochspannungs- und Energietechnik; kann Liegenschaften erwerben und veräussern, sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche gründen, übernehmen oder mit ihnen fusionieren sowie Zweigniederlassungen errichten..
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour HV Technologies AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3418873, Registre du commerce Argovie, (400)
HV Technologies AG, in Zeiningen, CHE-114.571.315, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 07.11.2008, Publ. 4723562).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holzer, Martin, von Basel, Bellwald und Blitzingen, in Möhlin, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolliger, Dr. Dominique, von Schmiedrued, in Alexandria (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4723562, Registre du commerce Argovie, (400)
HV Technologies AG, in Zeiningen, CH-400.3.031.066-6, Belchenweg 3, 4314 Zeiningen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.10.2008.
Zweck:
Betrieb eines Unternehmens im Bereich der Hochspannungs- und Energietechnik;
kann Liegenschaften erwerben und veräussern, sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche gründen, übernehmen oder mit ihnen fusionieren sowie Zweigniederlassungen errichten..
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen erfolgen schriftlich, per Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionären.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 29.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bolliger, Alain, von Schmiedrued, in Zeiningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bolliger-Gloggner, Priska, von Schmiedrued, in Zeiningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Holzer, Martin, von Basel, Blitzingen und Bellwald, in Möhlin, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.