Renseignements sur hus Architektur und Handwerk GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de hus Architektur und Handwerk GmbH
- hus Architektur und Handwerk GmbH avec son siège à Tumegl/Tomils est actif. hus Architektur und Handwerk GmbH est active dans le domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie».
- Il y a 2 personnes actives inscrites dans la direction.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 22.06.2023. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDI d'entreprise est CHE-469.789.552.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
30.06.2020
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Domleschg
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.4.005.829-6
IDE/TVA
CHE-469.789.552
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Realisierung von Neu- und Umbauten als Generalunternehmung, den Betrieb eines Architekturbüros und den Betrieb einer Bau- und Möbelschreinerei. Sie kann zudem Bauarbeiten aller Art ausführen, mit branchenüblichen Produkten jeder Art handeln und Grundstücke erwerben sowie verkaufen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder solche übernehmen der veräussern, sowie Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und alles vorkehren, was direkt oder indirekt ihrem Zwecke dient. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke, Immobilien und Wertschriften erwerben, verwalten und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour hus Architektur und Handwerk GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005775466, Registre du commerce Grisons
hus Architektur und Handwerk GmbH, in Domleschg, CHE-469.789.552, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2021, Publ. 1005089690).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beccarelli, Claudio, von Trun, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Höhn, Stefan, von Horgen, in Sils im Domleschg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005089690, Registre du commerce Grisons
hus Architektur und Handwerk GmbH, in Domleschg, CHE-469.789.552, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2020, Publ. 1004928357).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Höhn, Stefan, von Horgen, in Sils im Domleschg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Beccarelli, Claudio, von Trun, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR01-1004928357, Registre du commerce Grisons, (350)
hus Architektur und Handwerk GmbH, in Domleschg, CHE-469.789.552, Biglet 16, 7418 Tumegl/Tomils, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.06.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Realisierung von Neu- und Umbauten als Generalunternehmung, den Betrieb eines Architekturbüros und den Betrieb einer Bau- und Möbelschreinerei. Sie kann zudem Bauarbeiten aller Art ausführen, mit branchenüblichen Produkten jeder Art handeln und Grundstücke erwerben sowie verkaufen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder solche übernehmen der veräussern, sowie Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und alles vorkehren, was direkt oder indirekt ihrem Zwecke dient. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke, Immobilien und Wertschriften erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelunternehmens stefann.ch Stefan Höhn, in Domleschg, gemäss Vertrag vom 29.06.2020 und Übernahmebilanz per 31.12.2019 mit Aktiven von CHF 116'260.99 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 45'141.19, wofür 12 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 59'119.80 als Forderung gutgeschrieben werden.
Sacheinlage/Sachübernahme:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelunternehmens Fravi Salome, in Domleschg, gemäss Vertrag vom 29.06.2020 und Übernahmebilanz per 31.12.2019 mit Aktiven von CHF 21'150.29 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'505.80, wofür 8 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 9'644.49 als Forderung gutgeschrieben werden. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung vom 29.06.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Höhn, Stefan, von Horgen, in Sils im Domleschg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Fravi, Salome, von Donat, in Sils im Domleschg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.