Renseignements sur Hupremo AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Hupremo AG
- Hupremo AG est actuellement actif et est dans le secteur Autres travaux de construction. Le siège social se trouve à Tagelswangen.
- La direction se compose de 4 personnes. L'entreprise a été fondée le 18.11.1991.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 25.06.2021.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton ZH sous l’IDI CHE-103.546.069.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Daniele Di Ninno,
Dominik Haefeli,
Pierre-Etienne Bindschedler,
Christophe Feist
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.11.1991
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lindau
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.001.495-0
IDE/TVA
CHE-103.546.069
Secteur
Autres travaux de construction
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Fabrikation und Anwendung von und den Handel mit Abdichtungen und Spezialbeschichtungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
nee consulting | Gommiswald | 01.03.2000 | 29.09.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Huber Hupremo AG
- Huber Logistik AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Hupremo AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005228016, Registre du commerce Zurich, (20)
Hupremo AG, in Lindau, CHE-103.546.069, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2019, Publ. 1004619551).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Peter, von Fischingen, in Märstetten, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Maria Magdalena, von Simplon, Zwischbergen und Laupersdorf, in Märstetten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Ninno, Daniele, italienischer Staatsangehöriger, in Spreitenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haefeli, Dominik, von Mümliswil-Ramiswil, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004619551, Registre du commerce Zurich, (20)
Hupremo AG, in Lindau, CHE-103.546.069, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2018, Publ. 4181027).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bindschedler, Pierre-Etienne, von Männedorf, in Strasbourg (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Feist, Christophe, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Peter, von Fischingen, in Märstetten, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Müller, Maria Magdalena, von Simplon, Zwischbergen und Laupersdorf, in Märstetten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4181027, Registre du commerce Zurich, (20)
Hupremo AG, in Uster, CHE-103.546.069, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2011, Publ. 6398944).
Statutenänderung:
04.04.2018.
Sitz neu:
Lindau.
Domizil neu:
Rietstrasse 6, 8317 Tagelswangen.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.