Renseignements sur Hügi Architekten AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Hügi Architekten AG
- Hügi Architekten AG est actuellement actif et est dans le secteur Bureaux d'architecture et d'ingénierie. Le siège social se trouve à Zürich.
- La direction de l’entreprise Hügi Architekten AG est composée de 3 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 28.11.2003.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 15.06.2021.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce ZH avec l’IDI CHE-110.322.196.
- Frank+Partner Dienstleistungen GmbH, Spiegel & Partner AG sont inscrites à la même adresse.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.11.2003
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.027.234-3
IDE/TVA
CHE-110.322.196
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Architekturbüros, Projektierung und Erstellung von Bauten aller Art für eigene und fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die dazu dienen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, femer Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, betreiben und veräussern. Sie kann im In- und Ausland Unternehmen kaufen, halten und veräussem oder sich mit diesen zusammenschliessen. Im Weiteren kann die Gesellschaft Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
MRB Finanz AG | Zug | 10.10.2005 | 04.06.2009 | |
Albas Treuhand AG | Zürich | <2004 | 09.10.2005 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Hügi Architekten AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005217002, Registre du commerce Zurich, (20)
Hügi Architekten AG, in Zürich, CHE-110.322.196, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2015, S.0, Publ. 2229157).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hügi, Margrit, von Niederbipp, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2229157, Registre du commerce Zurich, (20)
Hügi Architekten AG, in Zürich, CHE-110.322.196, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2009, S. 30, Publ. 5051186).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonderegger, Susanne, von Oberegg und Niederbipp, in Oetwil an der Limmat, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Norbert, von Oberegg, in Oetwil an der Limmat, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5051186, Registre du commerce Zurich, (20)
Hügi Architekten AG, in Zürich, CH-020.3.027.234-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2005, S. 25, Publ. 3053872).
Statutenänderung:
12.05.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MRB Finanz AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.