Renseignements sur Huag AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Huag AG
- Huag AG est actuellement actif et est dans le secteur Bâtiments général. Le siège social se trouve à Diepoldsau.
- Il y a 7 personnes actives inscrites dans la direction.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 09.11.2023.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Huag AG est le suivant : CHE-107.291.974.
Direction (7)
les plus récents membres du conseil d'administration
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Beda Kellenberger,
Daniel Dischler,
Nestor Dietsche,
Gabriel Georg Hutter-Meier,
Simon Philipp Burkhardt
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.03.1972
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Diepoldsau
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.012.520-6
IDE/TVA
CHE-107.291.974
Secteur
Bâtiments général
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Gewerbsmässige Ausführung von Hoch- und Tiefbau. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Buchhaltungs- und Treuhand AG Altstätten SG | Altstätten | <2004 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Huag AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005881088, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Huag AG, in Diepoldsau, CHE-107.291.974, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 17.04.2020, Publ. 1004872845).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kellenberger, Beda, von Walzenhausen, in Diepoldsau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004872845, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Huag AG, in Diepoldsau, CHE-107.291.974, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2019, Publ. 1004645982).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietsche, Nestor, von Oberriet (SG), in Lüchingen (Altstätten), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dischler, Daniel, von St. Gallen, in Berneck, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004645982, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Huag AG, in Diepoldsau, CHE-107.291.974, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2018, S.0, Publ. 4360611).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hutter, Stephan , von Diepoldsau, in Diepoldsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schrötter, Stefan, von Wittenbach, in Diepoldsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oehy, Roger, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhardt, Simon, von Rheineck, in Diepoldsau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hutter, Gabriel, von Diepoldsau, in Diepoldsau, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.