Renseignements sur HTM Biel GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de HTM Biel GmbH
- HTM Biel GmbH à Biel/Bienne est une Société à responsabilité limitée du domaine «Production du produits métalliques». HTM Biel GmbH est actif.
- La direction se compose de 3 personnes. L'entreprise a été fondée le 23.11.2015.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 17.06.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise HTM Biel GmbH est le suivant : CHE-255.781.773.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.11.2015
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Biel/Bienne
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.4.065.316-2
IDE/TVA
CHE-255.781.773
Secteur
Production du produits métalliques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Der Zweck des Unternehmens ist die Herstellung industrieller Produkte und das Erbringen zugehöriger Dienstleistungen, insbesondere, aber nicht ausschliesslich, heissisostatischer Nachverdichtungsdienstleistungen, die Herstellung und Lieferung von pulvermetallurgisch erstellten Komponenten aus Stählen und Superalloys sowie das Design und die Herstellung von Kapseln für die Produktion von HIP-Dienstleistungen und Komponenten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In-und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Deloitte AG | Zürich | 24.11.2017 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Winterthur | 26.11.2015 | 23.11.2017 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- HTM Biel LLC
- HTM Biel Sàrl
- Deloro HTM GmbH
- Deloro HTM Sàrl
- Deloro HTM LLC
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour HTM Biel GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006058245, Registre du commerce Berne, (36)
HTM Biel GmbH, in Biel/Bienne, CHE-255.781.773, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2023, Publ. 1005773745).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Harris, Stephen Clive, britischer Staatsangehöriger, in Bubenec (CZ), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fairbairn, James Bennett, britischer Staatsangehöriger, in Canterbury (GB), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005773745, Registre du commerce Berne, (36)
HTM Biel GmbH, in Biel/Bienne, CHE-255.781.773, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 255 vom 30.12.2021, Publ. 1005370914).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yates, Dominique Robert de Lisle, britischer Staatsangehöriger, in Commugny, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tan, Kok Chuan, singapurischer Staatsangehöriger, in Vevey, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005370914, Registre du commerce Berne, (36)
Deloro HTM GmbH, in Biel/Bienne, CHE-255.781.773, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2021, Publ. 1005351851).
Statutenänderung:
17.12.2021.
Firma neu:
HTM Biel GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(HTM Biel Sàrl) (HTM Biel LLC).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Madison Industries Holding B.V. (64550990), in Heerenveen (NL), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bösiger, Daniela, von Niederönz, in Ittigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dubach, Alban, von Lützelflüh, in Lyss, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BODYCOTE INTERNATIONAL LIMITED (No. 1036959), in Cheshire (GB), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.