Filiales (5)
Renseignements sur Howden Schweiz AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Howden Schweiz AG
- Howden Schweiz AG a son siège social à Zug et est actif. Elle opère dans le domaine «Services pour les assurances et des caisses de retraite».
- La direction de l’entreprise Howden Schweiz AG est composée de 12 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 08.04.2003.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 09.07.2024.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Howden Schweiz AG.
- Exactement à cette adresse il existe 8 autres entreprises actives. Cela comprend: airhosted GmbH, Axon Pension Xperts AG, beeinDRUCKEN AG.
Direction (12)
les plus récents membres du conseil d'administration
Felix Christian Jenny,
Sergio Raffaello Capuzzi,
Urs Burger,
Boško Adamovic,
Massimiliano Contino
les plus récents personnes habilitée à signer
Felix Christian Jenny,
Cyrill Sennhauser,
Goran Smitran,
Mark Bachmann,
Markus Schwendener
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.04.2003
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zug
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.026.644-3
IDE/TVA
CHE-110.055.782
CHE-154.107.881 TVA
Secteur
Services pour les assurances et des caisses de retraite
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt, auf eigene oder fremde Rechnung, direkt oder treuhänderisch, (i) die Vermittlung und/oder Beratung im Bereich der Versicherungen und Rückversicherungen verschiedener und spezieller Risiken sowie (ii) die Vermarktung von Produkten im Versicherungs- und Rückversicherungssektor sowie (iii) die Erbringung von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Risikomanagement, Expertenwesen und Unternehmensorganisation. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern; oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Darlehen für eigene Rechnung, für Rechnung verbundener Unternehmungen oder für fremde Rechnung sowie Garantien und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Zürich | 12.01.2024 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Progressia Wirtschaftsprüfung AG | Freienbach | 19.09.2005 | 18.12.2023 | |
Taxalis Treuhand AG Wetzikon | Wetzikon (ZH) | 09.09.2004 | 18.09.2005 | |
HMR Management & Treuhand AG | Altendorf | <2004 | 04.10.2004 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Howden Svizzera SA
- Howden Switzerland Ltd.
- Howden Suisse SA
- Howden SA
- Howden AG
- Howden Ltd.
- Howden BCZ Versicherungsbroker AG
- Howden BCZ Insurance Broker Ltd
- Howden BCZ Courtier d'Assurances SA
- Howden BCZ Broker di Assicurazioni SA
- BrokerCenterZürichsee AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Howden Schweiz AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006079467, Registre du commerce Zoug, (170)
Howden Schweiz AG, in Zug, CHE-110.055.782, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2024, Publ. 1006061014).
Zweigniederlassung neu:
Zürich (CHE-441.153.778).
Numéro de publication: SR01-0000011468, Registre du commerce Zurich
Rubrik: Weitere gesellschaftsrechtliche Schuldenrufe Unterrubrik: Schuldenruf infolge Fusion nach FusG Publikationsdatum: SHAB 25.06.2024, Mehrfache Veröffentlichung: 21.06.2024, 24.06.2024 Öffentlich einsehbar bis: 25.06.2027 Meldungsnummer: Publizierende Stelle BDO AG, Schiffbaustrasse 2, 8005 Zürich Schuldenruf infolge Fusion nach FusG RVA Versicherungsbroker AG und MSV Holding GmbH und MD Broker AG und Born Consulting AG mit Howden Schweiz AG
Herr Ciril Härdi Schiffbaustrasse 2
Numéro de publication: SR01-0000011352, Registre du commerce Zurich
Rubrik: Weitere gesellschaftsrechtliche Schuldenrufe Unterrubrik: Schuldenruf infolge Fusion nach FusG Publikationsdatum: SHAB 21.06.2024, Mehrfache Veröffentlichung: 24.06.2024, 25.06.2024 Öffentlich einsehbar bis: 21.06.2025 Meldungsnummer: Publizierende Stelle BDO AG, Schiffbaustrasse 2, 8005 Zürich Schuldenruf infolge Fusion nach FusG RVA Versicherungsbroker AG und MSV Holding GmbH und MD Broker AG und Born Consulting AG mit Howden Schweiz AG
- Veröffentlichung Übertragende Organisation: RVA Versicherungsbroker AG CHE-114.392.540 Talgut-Zentrum 5 3063 Ittigen MSV Holding GmbH CHE-206.137.130 c/o: Martin Ulrich Stuber Hausmattstrasse 17 3063 Ittigen MD Broker AG CHE-160.511.701 Brown-Boveri-Strasse 5 8050 Zürich Born Consulting AG CHE-115.188.798 Mingerstrasse 12 3014 Bern bachmann & partner ag CHE-109.351.541 Industriestrasse 8 6300 Zug Argenius Risk Experts AG CHE-372.577.369 Brown-Boveri-Strasse 5 8050 Zürich Übernehmende Organisation: Howden Schweiz AG CHE-110.055.782 Industriestrasse 8 6300 Zug Publikation der Fusion im SHAB: 04.04.2024 Rechtliche Hinweise: Aufforderung an die Gläubiger infolge Fusion (Art. 25 Abs. 2 FusG). Die Gläubigerinnen und Gläubiger der an der Fusion beteiligten Parteien können innerhalb der angegebenen Frist Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Partei verlangen. Ergänzende rechtliche Hinweise: Im Rahmen einer Kettenfusion sind die übertragenden Organisationen von der Howden Schweiz AG (im Zeitpunkt der Fusion: Howden AG) übernommen worden. Frist: 04.07.2024 (3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion) Kontaktstelle: BDO AG
Herr Ciril Härdi Schiffbaustrasse 2
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.