Renseignements sur Hotel Krone AG Sarnen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Hotel Krone AG Sarnen
- Hotel Krone AG Sarnen a son siège social à Sarnen et est actif. Elle opère dans le domaine «Exploiter des Hôtels, auberges et pensions».
- La direction de l’entreprise Hotel Krone AG Sarnen est composée de 2 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 19.05.2004.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 25.04.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce OW avec l’IDI CHE-111.661.548.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.05.2004
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Sarnen
Registre du commerce
OW
Numéro au registre du commerce
CH-140.3.002.692-9
IDE/TVA
CHE-111.661.548
Secteur
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb des Hotel-Restaurant Krone, Sarnen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Zweigniederlassungen errichten, Grundstücke erwerben, verwalten, vermieten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Mathias Steiner Treuhand GmbH | Sarnen | 26.05.2004 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Hotel Krone AG Sarnen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006017578, Registre du commerce Obwald, (140)
Hotel Krone AG Sarnen, in Sarnen, CHE-111.661.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2023, Publ. 1005734451).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Inderbitzin, Josef, von Muotathal, in Sarnen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Inderbitzin, Yannick, von Muotathal, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005734451, Registre du commerce Obwald, (140)
Hotel Krone AG Sarnen, in Sarnen, CHE-111.661.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2022, Publ. 1005438628).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Inderbitzin-Müller, Klara, von Muotathal und Oberägeri, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Inderbitzin, Josef, von Muotathal, in Sarnen, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005438628, Registre du commerce Obwald, (140)
Hotel Krone AG Sarnen, in Sarnen, CHE-111.661.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2019, Publ. 1004662323).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Inderbitzin, Josef, von Muotathal, in Sarnen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.