Adresse
Untere Geisswiesstrasse 37
5430 Wettingen
Renseignements sur Hortulanus AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Hortulanus AG
- Hortulanus AG avec son siège à Wettingen est actif. Hortulanus AG est active dans le domaine «Jardinage et aménagements paysagers».
- Il y a 2 personnes actives inscrites dans la direction.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 25.05.2009. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise Hortulanus AG est inscrite sous l’IDI CHE-109.573.923.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.06.2002
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Wettingen
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.023.509-6
IDE/TVA
CHE-109.573.923
Secteur
Jardinage et aménagements paysagers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erstellen von Gartenanlagen, deren Unterhalt, die Beratung und weitere Dienstleistungen auf diesem Gebiet, Erwerb, Vermarktung, Verwaltung, Verwertung und Lizenzierung von Immaterialgüterrechten und Know-how sowie Ausübung aller kommerziellen, finanziellen und anderer Tätigkeiten, die mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen; die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Liegenschaften kaufen, verwalten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Baden | <2004 | 24.05.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Erni Gartenbau AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Hortulanus AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5033262, Registre du commerce Argovie, (400)
Hortulanus AG, in Wettingen, CH-400.3.023.509-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2006, S. 1, Publ. 3324242).
Statutenänderung:
26.03.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO Visura, in Baden, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3324242, Registre du commerce Argovie, (400)
Erni Gartenbau AG, in Wettingen, CH-400.3.023.509-6, Erstellen von Gartenanlagen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2005, S. 1, Publ. 3028718).
Statutenänderung:
27.03.2006.
Firma neu:
Hortulanus AG.
Domizil neu:
Untere Geisswiesstrasse 37, 5430 Wettingen.
Numéro de publication: 3028718, Registre du commerce Argovie, (400)
Erni Gartenbau AG, in Wettingen, CH-400.3.023.509-6, Erstellen von Gartenanlagen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2002, S. 1, Publ. 509088).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erny, Martin, von Rothenfluh, in Würenlos, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Röllin, Daniel, von Neuheim, in Neuenhof, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Fislisbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Röllin-Müller, Cäcilia, von Neuheim und Langenbruck, in Neuenhof, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.