Renseignements sur HORIZON NORTH SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de HORIZON NORTH SA
- HORIZON NORTH SA a son siège social à Genève et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- La direction de l’entreprise HORIZON NORTH SA est composée de 7 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 21.03.2003.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 16.05.2024, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise HORIZON NORTH SA est le suivant : CHE-110.048.463.
- EBRAINS, Bruxelles, succursale de Genève, FONDATION AGALMA, Fondation Campus Biotech Geneva sont inscrites à la même adresse.
Direction (7)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Stefan Mario Meister,
Frédéric Yves Boder,
Nicolas Schnyder,
Grégory Deballe,
Frédérique Raymond
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.03.2003
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Genève
Registre du commerce
GE
Numéro au registre du commerce
CH-660.0.614.003-0
IDE/TVA
CHE-110.048.463
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Achat, vente, détention, valorisation, gestion et courtage de tous biens immobiliers, ainsi que tous conseils, analyses et conduites d'opérations en matière immobilière, à l'exclusion d'opérations prohibées par la LFAIE (cf. statuts pour but complet)
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young SA | Lausanne | 10.07.2013 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KPMG SA | Lancy | 06.11.2007 | 09.07.2013 | |
PricewaterhouseCoopers SA | Genève | <2004 | 05.11.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour HORIZON NORTH SA
Numéro de publication: HR02-1006033879, Registre du commerce Genève, (660)
HORIZON NORTH SA, à Genève, CHE-110.048.463 (FOSC du 16.01.2024, p. 0/1005935946). Perriraz Yves et Lacour Gilles ne sont plus administrateurs;
leurs pouvoirs sont radiés. La procuration de Giger Adèle et Rodriguez Dimitri est radiée. Meister Stefan, jusqu'ici administrateur, est désormais administrateur président et délégué. Boder Frédéric, jusqu'ici avec une procuration collective à deux, est désormais administrateur avec une signature collective à deux. Schnyder Nicolas, de Schüpfheim, au Grand-Saconnex, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005935946, Registre du commerce Genève, (660)
HORIZON NORTH SA, à Genève, CHE-110.048.463 (FOSC du 07.03.2023, p. 0/1005695204). Deballe Grégory est maintenant domicilié à Echenevex, FRA. Procuration collective à deux a été conférée à Giger Adèle, de Gontenschwil, à Genève et Rodriguez Dimitri, de France, à Archamps, FRA.
Numéro de publication: HR02-1005695204, Registre du commerce Genève, (660)
HORIZON NORTH SA, à Genève, CHE-110.048.463 (FOSC du 07.04.2022, p. 0/1005445998). Procuration collective à deux a été conférée à Deballe Grégory, de France, à Divonne-les-Bains, FRA.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.