Renseignements sur Holiland AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Holiland AG
- Holiland AG a son siège social à Wittenbach et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Commerce avec machines».
- Il y a 2 personnes actives inscrites dans la direction.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 31.01.2011. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-103.307.205.
- arboflora, Margrith + Pierre Strittmatter, VISION & SIGHTS GmbH ont la même adresse comme Holiland AG.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.05.1983
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Wittenbach
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.022.451-9
IDE/TVA
CHE-103.307.205
Secteur
Commerce avec machines
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Angebot von Dienstleistungen und Produkten auf dem Freizeit-Sektor, insbesondere Vermietung und Verkauf von Wohnmobilen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen der gleichen oder ähnlicher Branchen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Holiland AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6009282, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Holiland AG, in Wittenbach, CH-320.3.022.451-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2010, S. 11, Publ. 5820354).
Statutenänderung:
19.01.2011.
Zweck neu:
Angebot von Dienstleistungen und Produkten auf dem Freizeit-Sektor, insbesondere Vermietung und Verkauf von Wohnmobilen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen der gleichen oder ähnlicher Branchen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern..
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.01.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidhauser, Gabriele, von Sulgen, in Zihlschlacht (Zihlschlacht-Sitterdorf), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strittmatter-von Deschwanden, Margrit, von Böbikon, in Wittenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:Strittmatter, Margrith].
Numéro de publication: 5820354, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Holiland AG, in Wittenbach, CH-320.3.022.451-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 31.12.2002, S. 16, Publ. 794736).
Domizil neu:
Ziegeleistrasse 58, 9300 Wittenbach.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strittmatter, Margrith, von Böbikon, in Wittenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kronbühl (Wittenbach)];
Strittmatter, Pierre, von Böbikon, in Wittenbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kronbühl (Wittenbach)]. [behördliche Umbenennung].
Numéro de publication: 794736, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Holiland AG, in Wittenbach, Angebot von Dienstleistungen und Produkten auf dem Freizeit-Sektor usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2002, S. 10, Publ. 762542).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidhauser, Gabriele, von Sulgen, in Zihlschlacht (Zihlschlacht-Sitterdorf), Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.