Renseignements sur Holag Handels AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Holag Handels AG
- Holag Handels AG est actuellement actif et est dans le secteur Commerce avec machines. Le siège social se trouve à Emmen.
- La direction de l’entreprise Holag Handels AG est composée de 2 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 28.04.1997.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 27.09.2022. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Holag Handels AG.
- Il y a 4 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Helico GmbH, Holag AG, Mess Mode GmbH.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.04.1997
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Emmen
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.019.942-4
IDE/TVA
CHE-104.420.956
Secteur
Commerce avec machines
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit Waren aller Art, vor allem im Bereich Klima- und Kältetechnik sowie verschiedene Vertretungen; Vermittlung, Beratung, Planung, Realisation und Rückbau mobiler Wärmeerzeuger für Veranstaltungen in ökologisch sensiblen Gebieten; Beteiligungen; Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Partner Treuhand AG, Luzern | Luzern | <2004 | 18.06.2017 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Holag AG
- Holag-M AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Holag Handels AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005569739, Registre du commerce Lucerne, (100)
Holag Handels AG, in Emmen, CHE-104.420.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2017, Publ. 3772055).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holenstein, Hans Peter, von Bütschwil-Ganterschwil, in Beromünster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Andreas, von Rothenburg, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3772055, Registre du commerce Lucerne, (100)
Holag Handels AG, in Emmen, CHE-104.420.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2017, Publ. 3586993).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Simic-Frei, Maja, von Neuenkirch, in Arni (AG), mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3586993, Registre du commerce Lucerne, (100)
Holag AG, in Emmen, CHE-104.420.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2016, Publ. 2919483).
Statutenänderung:
13.06.2017.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 13.06.2017 Aktiven von CHF 335'469.25 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 312'931.05 auf die Holag AG, in Emmen (CHE-477.633.076).
Gegenleistung:
keine.
Firma neu:
Holag Handels AG.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art, vor allem im Bereich Klima- und Kältetechnik sowie verschiedene Vertretungen;
Vermittlung, Beratung, Planung, Realisation und Rückbau mobiler Wärmeerzeuger für Veranstaltungen in ökologisch sensiblen Gebieten;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 13.06.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holenstein, Wilma, von Bütschwil, in Beromünster, Sekretärin, mit Einzelunterschrift;
Partner Treuhand AG, Luzern (CHE-107.252.951), in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holenstein, Hans Peter, von Bütschwil-Ganterschwil, in Beromünster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Bütschwil, Präsident, mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.