Adresse
Route des Châtaigniers 1
1816 Chailly-Montreux
Renseignements sur Hoga SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Hoga SA
- Hoga SA a son siège social à Chailly-Montreux et est actif. Elle opère dans le domaine «Exploiter des Hôtels, auberges et pensions».
- La direction de l’entreprise Hoga SA qui a été fondée le 05.03.1986, se compose de 2 personnes.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 06.05.2021.
- L'IDE déclaré est CHE-101.864.647.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.03.1986
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Montreux
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.121.440-3
IDE/TVA
CHE-101.864.647
Secteur
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Administration, gérance, achat et vente de toute forme d'exploitation des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
OGH expertises comptables et fiscales SA | Genève | 09.06.2004 | 22.12.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Hoga S.A.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Hoga SA
Numéro de publication: HR02-1005172232, Registre du commerce Vaud, (550)
Hoga S.A., à Montreux, CHE-101.864.647 (FOSC du 26.09.2019, p. 0/1004724866). Statuts modifiés le 29.04.2021.
Nouvelle graphie de la raison de commerce:
Hoga SA. Les 100 actions au porteur de CHF 1'000 sont converties en 100 actions nominatives de CHF 1'000, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Numéro de publication: HR02-1004724866, Registre du commerce Vaud
Hoga S.A., à Montreux, CHE-101.864.647 (FOSC du 01.09.2014, p. 0/1690239).
Nouvelle adresse:
Route des Châtaigniers 1, 1816 Chailly-Montreux.
Numéro de publication: 1690239, Registre du commerce Vaud, (550)
Hoga S.A., à Montreux, CHE-101.864.647 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Beck Johann n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Nouveau administrateurs avec signature individuelle:
Beck Jean-Philippe, président, et Beck Sereina, secrétaire, tous deux de Menznau, à Montreux.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.