Renseignements sur Hofstetter Architektur AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Hofstetter Architektur AG
- Hofstetter Architektur AG avec son siège à Steinhausen est actif. Hofstetter Architektur AG est active dans le domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie».
- La direction de l’entreprise Hofstetter Architektur AG est composée de 4 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 03.12.2003.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 15.09.2022.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Hofstetter Architektur AG est le suivant : CHE-110.329.666.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Helena Katharina Hofstetter,
Ilona Antonia Infanger,
Regina Hofstetter,
Nina Helena Schmid-Hofstetter
les plus récents personnes habilitée à signer
Helena Katharina Hofstetter,
Ilona Antonia Infanger,
Regina Hofstetter,
Nina Helena Schmid-Hofstetter
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.12.2003
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Steinhausen
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-170.3.026.779-0
IDE/TVA
CHE-110.329.666
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringungen von Dienstleistungen im Bauwesen, vorwiegend im Bereich Architektur, sie kann Grundstücke / Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, überbauen, verkaufen, verwalten und belasten. Zudem kann die Gesellschaft Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und Finanzierungs-, Sanierungs- und lnterzessionsmassnahmen zugunsten von Aktionären, Tochtergesellschaften oder Dritten vornehmen sowie Darlehen an Aktionäre, Tochtergesellschaften oder Dritten gewähren.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Finoreco AG | Zug | <2004 | 02.04.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Hofstetter Architektur AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005562136, Registre du commerce Zoug, (170)
Hofstetter Architektur AG, in Steinhausen, CHE-110.329.666, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2021, Publ. 1005120146).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofstetter, Armin J., von Steinhausen, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Helena Katharina, von Steinhausen, in Baar, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hofstetter, Regina Sophie, von Steinhausen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Infanger, Ilona Antonia, von Steinhausen, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid-Hofstetter, Nina Helena, von Steinhausen, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005120146, Registre du commerce Zoug, (170)
Hofstetter Architektur AG, in Steinhausen, CHE-110.329.666, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2016, S.0, Publ. 2852905).
Statutenänderung:
26.01.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringungen von Dienstleistungen im Bauwesen, vorwiegend im Bereich Architektur, sie kann Grundstücke / Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, überbauen, verkaufen, verwalten und belasten. Zudem kann die Gesellschaft Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und Finanzierungs-, Sanierungs- und lnterzessionsmassnahmen zugunsten von Aktionären, Tochtergesellschaften oder Dritten vornehmen sowie Darlehen an Aktionäre, Tochtergesellschaften oder Dritten gewähren.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail, Telefax oder andere Übermittlungsarten an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Numéro de publication: 2852905, Registre du commerce Zoug, (170)
Hofstetter Architektur AG, in Steinhausen, CHE-110.329.666, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 03.04.2008, S. 17, Publ. 4412768).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Helena Katharina, von Steinhausen, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schmid-Hofstetter, Nina Helena, von Steinhausen, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hofstetter, Armin J., von Steinhausen, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:von Steinhausen und Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.