Renseignements sur Hiroki AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Hiroki AG
- Hiroki AG est active dans le secteur «Achat & vente de biens immobiliers propres» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Winkel.
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 03.02.2021.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 04.07.2024.
- L’entreprise Hiroki AG est inscrite sous l’IDI CHE-408.864.331.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.02.2021
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Winkel
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.049.739-1
IDE/TVA
CHE-408.864.331
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Überbauung, das Halten und den Verkauf von Immobilien im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Wertschriften erwerben, belasten, verwalten und veräussern. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten. Des Weiteren kann sie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Hiroki AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006075215, Registre du commerce Zurich, (20)
Hiroki AG, in Winkel, CHE-408.864.331, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2021, Publ. 1005350695).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Nagaya Immobilien AG, in Winkel (CHE-375.807.034), gemäss Fusionsvertrag vom 18.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 584'583.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 513'874.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da derselbe Aktionär sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Numéro de publication: HR02-1005350695, Registre du commerce Zurich, (20)
Hiroki AG, in Winkel, CHE-408.864.331, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2021, Publ. 1005093976).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Levis, Olivier, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Thomas, von Wil (SG), in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR01-1005093976, Registre du commerce Zurich, (20)
Hiroki AG, in Winkel, CHE-408.864.331, Rigistrasse 2, 8185 Winkel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
02.02.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Überbauung, das Halten und den Verkauf von Immobilien im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Wertschriften erwerben, belasten, verwalten und veräussern. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten. Des Weiteren kann sie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen.
Aktienkapital:
CHF 300'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.00.
Aktien:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von Patrick André Friedländer, Olivier Levis, beide von und in Zürich und Thomas Peter Moser, von Wil SG, in Winkel ZH das unter der Bezeichnung "Patrick Friedländer, Olivier Levis und Thomas Moser" geführte Geschäft der einfachen Gesellschaft gemäss Verträge vom 02.02.2021 und Übernahmebilanz per 30.11.2020 mit Aktiven von CHF 3'549'000.00 und Passiven von CHF 2'049'000.00, wofür 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 1'200'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre und Einladungen zur Generalversammlung erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 02.02.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Moser, Thomas, von Wil (SG), in Winkel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Levis, Olivier, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.