Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Siège principal
Autre filiales (2)
Renseignements sur Hintermann & Weber AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.11.1990
Radiation du registre du commerce
29.12.2015
Forme juridique
Filiale avec siège principal en Suisse
Siège social de l'entreprise
Rodersdorf
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-247.9.000.008-2
IDE/TVA
CHE-437.795.330
Secteur
Autres activités libérales
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Beratung, Planung, Forschung und Schulung im Bereiche des Natur- und Umweltschutzes und der angewandten Oekologie. Die Gesellschaft kann Liegenschaften kaufen und verkaufen, sich bei anderen Unternehmen beteiligen sowie gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Hintermann & Weber SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Hintermann & Weber AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2569193, Registre du commerce Soleure, (241)
Hintermann & Weber AG, in Rodersdorf, CHE-437.795.330, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 147 vom 31.07.2008, Publ. 4597494). Infolge Aufhebung dieser Zweigniederlassung wird der auf sie bezügliche Eintrag im Handelsregister gelöscht.
Numéro de publication: 4597494, Registre du commerce Soleure, (241)
Hintermann & Weber AG, in Rodersdorf, CH-247.9.000.008-2, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2004, S. 11, Publ. 2374868).
mit Hauptsitz in:
Reinach BL.
Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-280.3.917.441-0.
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Personalmutation gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. e HRegV, da nachgenannte Personen am Hauptsitz eingetragen sind.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berchten, Felix, von Basel und St. Stephan, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zangger, Adrian, von Brunnenthal, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Weber, Darius, von Beinwil am See, in Rodersdorf, Präsident des Verwaltungsrates und Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift;
Hintermann, Urs, von Beinwil am See, in Reinach BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2374868, Registre du commerce Soleure, (241)
Hintermann & Weber AG, in Rodersdorf, CH-247.9.000.008-2, Beratung, Planung, Forschung und Schulung im Bereiche des Natur- und Umweltschutzes und der angewandten Oekologie, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 164 vom 24.08.2000, S. 5770).
mit Hauptsitz in:
Reinach BL.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Darius, von Beinwil am See, in Rodersdorf, Präsident des Verwaltungsrates und Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Leiter der Zweigniederlassung];
Hintermann, Urs, von Beinwil am See, in Reinach BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates].