Renseignements sur Hinicht GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Hinicht GmbH
- Hinicht GmbH a son siège social à Luzern, est actif et est active dans le domaine «Exploiter des etablissement de restauration».
- Hinicht GmbH a une personne à la direction.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 25.01.2021, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Hinicht GmbH est inscrite dans le canton LU sous l’IDI CHE-393.979.331.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.04.2016
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Luzern
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.4.801.787-4
IDE/TVA
CHE-393.979.331
Secteur
Exploiter des etablissement de restauration
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Führen eines Verpflegungsstandes; Beteiligungen; Erwerb, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Grundstücken, Urheberrechten, Patenten und Lizenzen aller Art.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Hinicht GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005081959, Registre du commerce Lucerne, (100)
Hinicht GmbH, in Luzern, CHE-393.979.331, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2016, Publ. 2805107).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spreiter, Philipp, von Horw, in Kriens, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kathriner, Sara, von Sarnen, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Kriens, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 2805107, Registre du commerce Lucerne, (100)
Hinicht GmbH, in Luzern, CHE-393.979.331, Dornacherstrasse 3, 6003 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.04.2016.
Zweck:
Führen eines Verpflegungsstandes;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Grundstücken, Urheberrechten, Patenten und Lizenzen aller Art.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 21.04.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Kathriner, Sara, von Sarnen, in Kriens, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Spreiter, Philipp, von Horw, in Kriens, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.