Renseignements sur HIG AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de HIG AG
- HIG AG est une Société anonyme basée à Wichtrach. HIG AG appartient au secteur «Agences de voyage et voyagistes» et est actuellement actif.
- La direction se compose de 2 personnes.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 05.07.2023. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce BE est le suivant: CHE-103.245.372.
- Gurtner Reisen AG, ris christoph fotoreportagen sont inscrites à la même adresse.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.03.1982
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Wichtrach
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.3.010.008-3
IDE/TVA
CHE-103.245.372
Secteur
Agences de voyage et voyagistes
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen und der Reise-, Tourismus- und Immobilienbranche. Die Gesellschaft kann alle diesem Zweck dienenden Handlungen vornehmen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
schindler TREUHAND | Ostermundigen | <2004 | 05.02.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Gurtners San Telmo AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour HIG AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005786814, Registre du commerce Berne, (36)
HIG AG, in Wichtrach, CHE-103.245.372, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2015, S.0, Publ. 1974931).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gurtner, Heinz, von Heimberg, in Gals, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Prudente Gurtner, Patricia, brasilianische Staatsangehörige, in Gals, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1974931, Registre du commerce Berne, (36)
Gurtners San Telmo AG, in Bern, CHE-103.245.372, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2005, S. 3, Publ. 2861684).
Statutenänderung:
26.01.2015.
Firma neu:
HIG AG.
Sitz neu:
Wichtrach.
Domizil neu:
Sägeweg 2, 3114 Wichtrach.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen und der Reise-, Tourismus- und Immobilienbranche. Die Gesellschaft kann alle diesem Zweck dienenden Handlungen vornehmen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: mit gewöhnlichem Brief, per Fax oder elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 26.01.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Neue] Weitere Adresse: Postfach 242, 3114 Wichtrach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
schindler TREUHAND, in Ostermundigen, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2861684, Registre du commerce Berne, (36)
Gurtners San Telmo AG, in Bern, CH-035.3.010.008-3, Betrieb eines Reisebüros, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 20.08.2003, S. 2, Publ. 1136628).
Domizil neu:
Kornhausplatz 7, 3011 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mylius, Robert, von Basel, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gurtner, Heinz, von Heimberg, in Gals, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.