Renseignements sur Hexopus SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Hexopus SA
- Hexopus SA a son siège social à Ecublens VD, est actif et est active dans le domaine «Services fiduciaires».
- L’entreprise a été fondée le 02.05.2019.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 08.04.2020.
- L'IDE déclaré est CHE-291.339.261.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.05.2019
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Ecublens (VD)
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.185.017-1
IDE/TVA
CHE-291.339.261
Secteur
Services fiduciaires
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but toute activité quelconque - tant en Suisse qu'à l'étranger - en matière de comptabilité, de gestion des ressources humaines, de fiscalité, de conseil en stratégie et en management; de gérance, d'administration, d'exploitation, de courtage et d'expertise - notamment dans le domaine de l'immobilier (pour but complet cf. statuts).
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Hexopus SA
Numéro de publication: HR02-1004868622, Registre du commerce Vaud, (550)
Hexopus SA, à Ecublens (VD), CHE-291.339.261 (FOSC du 07.05.2019, p. 0/1004624842). Cantillo Mario et Unghy Yoann ne sont plus administrateurs;
leur signature est radiée.
Nouvel administrateur avec signature individuelle:
Moscariello Sandro, d'Italie, à Morrens (VD).
Numéro de publication: HR01-1004624842, Registre du commerce Vaud, (550)
Hexopus SA, à Ecublens (VD), Chemin du Stand 11, 1024 Ecublens VD, CHE-291.339.261. Nouvelle société anonyme.
Statuts:
26 avril 2019.
But:
la société a pour but toute activité quelconque - tant en Suisse qu'à l'étranger - en matière de comptabilité, de gestion des ressources humaines, de fiscalité, de conseil en stratégie et en management;
de gérance, d'administration, d'exploitation, de courtage et d'expertise - notamment dans le domaine de l'immobilier (pour but complet cf. statuts).
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions nominatives de CHF 1'000, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Apport en nature selon convention du 26 avril 2019: véhicule automobile pour CHF 70'000;
en contrepartie, il est remis 70 actions de CHF 1'000.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux actionnaires:
par écrit (lettre recommandée ou lettre ordinaire) ou par courriel.
Administration:
Cantillo Mario, d'Italie, à Montagny (FR), président, et Unghy Yoann, de Bas-Intyamon, à Forel (Lavaux), secrétaire, tous deux avec signature collective à deux. Selon déclaration du 26 avril 2019, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.