Renseignements sur Heusser Feuer & Keramik AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Heusser Feuer & Keramik AG
- Heusser Feuer & Keramik AG est actuellement actif et est dans le secteur Autres travaux de construction. Le siège social se trouve à Winterthur.
- La direction de l’entreprise Heusser Feuer & Keramik AG est composée de 3 personnes.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 18.06.2021. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton ZH sous l’IDI CHE-165.991.739.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.06.2017
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Winterthur
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.044.798-2
IDE/TVA
CHE-165.991.739
Secteur
Autres travaux de construction
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Planung und Ausführung von Wand und Bodenbelägen in Keramik- und Naturstein, sowie Aufbau von Cheminées, Öfen, Heizungen und Abgasanlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Heusser Feuer & Keramik AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005221267, Registre du commerce Zurich, (20)
Heusser Feuer & Keramik AG, in Winterthur, CHE-165.991.739, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 13.04.2021, Publ. 1005147317).
Statutenänderung:
26.04.2021.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005147317, Registre du commerce Zurich, (20)
Heusser Feuer & Keramik AG, in Winterthur, CHE-165.991.739, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2017, Publ. 3939931).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hajrullahu, Besim, von Winterthur, in Winterthur, stellvertretender Geschäftsführer, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: 3939931, Registre du commerce Zurich, (20)
Heusser Feuer & Keramik AG, in Winterthur, CHE-165.991.739, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2017, Publ. 3598155).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heusser, Jakob, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heusser, Michael, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Heusser-Slaviero, Lara, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.