Renseignements sur HENKO SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de HENKO SA
- HENKO SA avec son siège à Vernier est actif. HENKO SA est active dans le domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie».
- La direction se compose de une personne.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 12.04.2023.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton VS sous l’IDI CHE-113.839.805.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.09.2007
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Vernier
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-621.3.007.145-7
IDE/TVA
CHE-113.839.805
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Le conseil technique, la réalisation de travaux de construction, de rénovation ou de transformation dans le domaine du bâtiment, ainsi que l'achat, la vente et la location de biens immobiliers. Elle peut effectuer toute opération financière ou commerciale, en rapport avec son but ou apte à le favoriser. Elle peut, en outre, créer des succursales en Suisse et à l'étranger, prendre des participations financières, fonder ou financer des entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Société Fiduciaire Main SA | Carouge (GE) | 04.10.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- HENKO S.A.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour HENKO SA
Numéro de publication: HR02-1005722115, Registre du commerce Valais, (621)
HENKO SA, à Monthey, CHE-113.839.805, société anonyme (No. FOSC 116 du 18.06.2021, Publ. 1005222360). Par suite de transfert du siège à Vernier, l'entité juridique est inscrite au Registre du commerce du canton de Genève. Par conséquent, elle est radiée d'office du Registre du commerce du Bas-Valais.
Numéro de publication: HR02-1005722240, Registre du commerce Genève, (660)
HENKO SA, précédemment à Monthey, CHE-113.839.805 (FOSC du 18.06.2021, p. 0/1005222360).
Nouveau siège:
Vernier, Chemin de Morglas 14, 1214 Vernier.
Nouveau but:
le conseil technique, la réalisation de travaux de construction, de rénovation ou de transformation dans le domaine du bâtiment, ainsi que l'achat, la vente et la location de biens immobiliers. Elle peut effectuer toute opération financière ou commerciale, en rapport avec son but ou apte à le favoriser. Elle peut, en outre, créer des succursales en Suisse et à l'étranger, prendre des participations financières, fonder ou financer des entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but. Statuts modifiés le 30.03.2023. Henking Roger est maintenant originaire de Crans-Montana et désormais domicilié à Zermatt.
Numéro de publication: HR02-1005222360, Registre du commerce Valais, (621)
HENKO S.A., à Monthey, CHE-113.839.805, société anonyme (No. FOSC 110 du 10.06.2021, Publ. 1005213267).
Modification des statuts:
28.05.2021.
Nouvelle graphie de la raison sociale:
HENKO SA.
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts [précédemment: 100 actions nominatives de CHF 1'000.00].
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC, lettre recommandée ou par courriel pour les convocations aux assemblées générales. Par décision de l'assemblée générale du 28.05.2021, les statuts de la société ont été adaptés au nouveau droit et à la conversion de par la loi des actions au porteur en actions nominatives au 1er mai 2021. [biffé: Le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.]