Adresse
c/o Herbert Held
Sägemattstrasse 82/33
3098 Köniz
Renseignements sur Hempresa GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Hempresa GmbH
- Hempresa GmbH a son siège social à Köniz et est actif. Elle opère dans le domaine «Services pour les assurances et des caisses de retraite».
- Hempresa GmbH a été fondée le 09.04.1996.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 18.05.2012. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L'IDI d'entreprise est CHE-101.497.106.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.04.1996
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Köniz
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.4.017.150-7
IDE/TVA
CHE-101.497.106
Secteur
Services pour les assurances et des caisses de retraite
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel (Import/Export) mit Waren aller Art und das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensberatung, Finanzberatung, Vermittlungen und Verwaltungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen..
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Hempresa GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6682768, Registre du commerce Berne, (36)
Hempresa GmbH, in Bern, CH-035.4.017.150-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 18.04.1996, S. 2197).
Statutenänderung:
05.12.2006, 04.05.2012.
Sitz neu:
Köniz.
Domizil neu:
c/o Herbert Held, Sägemattstrasse 82/33, 3098 Köniz.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel (Import/Export) mit Waren aller Art und das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensberatung, Finanzberatung, Vermittlungen und Verwaltungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen..
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 04.05.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urech, Armin, von Seon, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Schletti, Margrith, von Zweisimmen, in Stettlen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Held, Herbert, von Rüegsau, in Köniz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Registre du commerce Berne, (36)
Hempresa GmbH, in Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statuten vom:
28. März 1996.
Zweck:
Handel (Import/Export) mit Waren aller Art und Dienstleistungen, wie Unternehmensberatung, Finanzberatung, Vermittlungen und Verwaltungen;
sie kann sich an andern Unternehmungen beteiligen und Grudstücke erwerben.
Stammkapital:
Fr.20000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
mit Einzelunterschrift: Urech Armin, von Seon, in Zürich, mit einem Stammanteil von Fr.19000.
Gesellschafter und Geschäftsführer;
ohne Unterschrift:
Schletti Margrith, von Zweisimmen, in Stettlen, mit einem Stammanteil von Fr.1000, Gesellschafterin.
Domizil:
Seidenweg 4, 3012 Bern.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.