Renseignements sur Hemaris AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Hemaris AG
- Hemaris AG a son siège social à Chur, est actif et est active dans le domaine «Commerce de biens de consommation».
- Hemaris AG a été fondée le 14.02.1997.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 03.09.2020, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce GR est le suivant: CHE-108.567.535.
- À la même adresse il existe 6 autres entreprises actives. Cela comprend: Cargo Grischa AG, Des Alpes AG, Eye-Systems GmbH.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
Markus Caviezel-Banzer,
Giannina Maria Caviezel,
Gino Roc Caviezel,
Martina Caviezl-Banzer,
Mauro Paulo Caviezel
les plus récents personnes habilitée à signer
Markus Caviezel-Banzer,
Martina Caviezl-Banzer,
Sandra Barbara Becuzzi-Caviezel
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.02.1997
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Chur
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.4.000.345-1
IDE/TVA
CHE-108.567.535
Secteur
Commerce de biens de consommation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Kunststoffprodukten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Hemaris GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Hemaris AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004970926, Registre du commerce Grisons, (350)
Hemaris AG, in Chur, CHE-108.567.535, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2011, S.0, Publ. 6238760).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonderer, Jürg, von Speicher, in Domat/Ems, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caviezel, Sandra Barbara, von Domleschg, in Domat/Ems, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Tomils, in Vaz/Obervaz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 6238760, Registre du commerce Grisons, (350)
Hemaris GmbH, in Chur, CH-350.4.000.345-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2009, S. 11, Publ. 4909392).
Statutenänderung:
28.06.2011.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 28.06.2011 und Bilanz per 31.12.2010 mit Aktiven von CHF 1'694'313.06 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 300'074.11 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der einzige Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 50 Namenaktien zu CHF 1000.00 sowie 500 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien).
Firma neu:
Hemaris AG.
Zweck neu:
Die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Kunststoffprodukten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
50 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien).
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 28.06.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [gestrichen: Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 21.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caviezel-Banzer, Markus, von Tomils, in Lenzerheide/Lai (Vaz/Obervaz), Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Pratval, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Sonderer, Jürg, von Speicher, in Domat/Ems, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Caviezl-Banzer, Martina, von Tomils, in Lenzerheide/Lai (Vaz/Obervaz), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Caviezel, Sandra Barbara, von Tomils, in Lenzerheide/Lai (Vaz/Obervaz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Caviezel, Mauro Paulo, von Tomils, in Lenzerheide/Lai (Vaz/Obervaz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Caviezel, Giannina Maria, von Tomils, in Lenzerheide/Lai (Vaz/Obervaz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Caviezel, Gino Roc, von Tomils, in Lenzerheide/Lai (Vaz/Obervaz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 4909392, Registre du commerce Grisons, (350)
Hemaris GmbH, in Chur, CH-350.4.000.345-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2006, S. 8, Publ. 3624602). Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 21.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caviezel-Banzer, Markus, von Tomils, in Pratval, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000 [bisher: von Tumegl/Tomils, Gesellschafter und Geschäftsführer].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.