Renseignements sur Heinzmann Reinigungs AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Heinzmann Reinigungs AG
- Heinzmann Reinigungs AG est actuellement actif et est dans le secteur Nettoyage de bâtiments. Le siège social se trouve à Eyholz.
- La direction se compose de 2 personnes.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 08.11.2021.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce VS est le suivant: CHE-106.616.631.
- Actuellement, l'entreprise Heinzmann Reinigungs AG a enregistré 2 marques ou demandes auprès de l'IPI.
- Entreprises avec la même adresse: Baby-Rose Werlen GmbH, Kinderartikel und Innendekorationen, Heinzmann Dienstleistungs AG, Heinzmann Fahrzeug AG.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.05.1990
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Visp
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-600.3.000.987-9
IDE/TVA
CHE-106.616.631
Secteur
Nettoyage de bâtiments
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Bau- und Unterhaltsreinigung; Beteiligung an anderen Unternehmungen; Erwerb von Grundstücken und Errichtung von Gebäuden.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Zenhäusern Treuhand AG | Visp | 08.02.1999 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
31.01.2002 | actif | 06343/2001 | |
11.08.1988 | actif | 03140/1988 |
Dernières notifications FOSC pour Heinzmann Reinigungs AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005329171, Registre du commerce Valais, (600)
Heinzmann Reinigungs AG, in Visp, CHE-106.616.631, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2018, Publ. 1004464456).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heinzmann, Walter, von Visperterminen, in Eyholz (Visp), mit Einzelunterschrift;
Perren, Robert, von Bellwald, in Bellwald, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vuckovic, Ruzica, kroatische Staatsangehörige, in Visp, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004464456, Registre du commerce Valais, (600)
Heinzmann Reinigungs AG, in Visp, CHE-106.616.631, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2018, Publ. 4229369).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spadaro, Thomas, von Staldenried, in Eyholz (Visp), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perren, Robert, von Bellwald, in Bellwald, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4229369, Registre du commerce Valais, (600)
Heinzmann Reinigungs AG, in Visp, CHE-106.616.631, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 01.10.2010, Publ. 5835788).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perren, Robert, von Bellwald, in Bellwald, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heinzmann, Hans-Peter, von Visperterminen, in Eyholz (Visp), einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Heinzmann, Melanie, von Visperterminen, in Eyholz (Visp), mit Einzelunterschrift;
Heinzmann, Walter, von Visperterminen, in Eyholz (Visp), mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Spadaro, Thomas, von Staldenried, in Eyholz (Visp), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vuckovic, Ruzica, kroatische Staatsangehörige, in Visp, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.