Renseignements sur Heidmoos AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Heidmoos AG
- Heidmoos AG a son siège social à Säriswil, est actif et est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- Il y a 3 personnes actives inscrites dans la direction.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 04.03.2016, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est CHE-205.567.083.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Dr. med. vet. Oskar Charles Luder,
Dr. med. vet. Christoph Lorenz Luchsinger,
Dr. med. vet. Eva Luchsinger
les plus récents personnes habilitée à signer
Dr. med. vet. Oskar Charles Luder,
Dr. med. vet. Christoph Lorenz Luchsinger,
Dr. med. vet. Eva Luchsinger
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.06.2012
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Wohlen bei Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.3.054.232-6
IDE/TVA
CHE-205.567.083
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Bau, den Erwerb, die Veräusserung und die Vermietung von Geschäftsräumlichkeiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Heidmoos AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2704261, Registre du commerce Berne, (36)
Heidmoos AG, in Wohlen bei Bern, CHE-205.567.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 22.06.2012, Publ. 6729874).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenkel, Marc Thomas, von Riehen, in Wahlendorf (Meikirch), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6729874, Registre du commerce Berne, (36)
Heidmoos AG, in Wohlen bei Bern, CH-036.3.054.232-6, Heidmoosweg 19, 3049 Säriswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
06.06.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Bau, den Erwerb, die Veräusserung und die Vermietung von Geschäftsräumlichkeiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 10.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 06.06.2012 von der einfachen Gesellschaft, bestehend aus Christoph Lorenz Luchsinger, von Ermatingen, in Wahlendorf, und Oskar Luder, von Höchstetten, in Säriswil, das Grundstück Wohlen bei Bern-Gbbl. Nr. 6166 zum Übernahmepreis von CHF 509'887.30, wofür 100'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben und CHF 9'887.30 als Forderung gutgeschrieben werden..
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 06.06.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Luder, Oskar, von Höchstetten, in Säriswil (Wohlen bei Bern), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luchsinger, Christoph Lorenz, von Ermatingen, in Wahlendorf (Meikirch), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luchsinger, Eva, von Ermatingen und Glarus Süd, in Wahlendorf (Meikirch), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schenkel, Marc Thomas, von Riehen, in Wahlendorf (Meikirch), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.