Renseignements sur Heer AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Heer AG
- Heer AG a son siège social à Reinach BL et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Commerce avec machines».
- Heer AG a été fondée le 09.06.1969.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 20.06.2024.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton BL sous l’IDI CHE-105.826.284.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Raymond Marti,
Daniel Keller,
Philipp Binz,
Marc Stämpfli,
Urs Koller
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.06.1969
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Reinach (BL)
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.3.914.668-8
IDE/TVA
CHE-105.826.284
Secteur
Commerce avec machines
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Fabrikation und Import von und Handel mit Maschinen, Apparaten und Einrichtungen für das Gastgewerbe und den Haushalt sowie Ausführung der entsprechenden Servicearbeiten. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmungen beteiligen, Grundstücke kaufen und verkaufen sowie gewerbliche Schutzrechte und Know-how erwerben und verwerten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Peter Haller Treuhand AG | Magden | 20.06.2024 |
Organe de révision précédent (4)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG | Magden | 25.08.2016 | 19.06.2024 | |
Brodard Treuhand AG | Biel-Benken | 14.12.2009 | 22.06.2014 | |
TRETOR AG | Liestal | 16.07.2008 | 13.12.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Heer AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006062413, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Heer AG, in Reinach (BL), CHE-105.826.284, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2021, Publ. 1005280064).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG (CHE-390.495.663), in Magden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter Haller Treuhand AG (CHE-107.796.961), in Magden, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005280064, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Heer AG, in Reinach (BL), CHE-105.826.284, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2018, Publ. 4430967).
Statutenänderung:
17.08.2021.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch gewöhnliche oder eingeschriebene Briefe oder E-Mail an die Aktionäre oder, sofern nicht alle Namen und Adressen bekannt sind, durch Publikation im SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Urs, von Horgen, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ettingen].
Numéro de publication: 4430967, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Heer AG, in Reinach (BL), CHE-105.826.284, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2016, Publ. 3020881).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Raymond, von Breitenbach, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.