Renseignements sur Haws AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Haws AG
- Haws AG est active dans le secteur «Fabrication d’autres machines et parties desquelles» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Burgdorf.
- L’entreprise a été fondée en 02.11.1984 et a 6 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 04.11.2022. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce BE avec l’IDI CHE-102.990.869.
- Actuellement, 2 marques ou demandes de marques sont enregistrées dans la base de données IPI.
- À la même adresse comme Haws AG il sont inscrits 2 autres entreprises actives Cela comprend: Phyto Valley AG, SPAGYRIK Produktions AG.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Klaus-Peter Probanowski,
Eric Geidel,
Monika Aebischer,
Oliver Mägerli,
Sebastian Marius Nusko
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.11.1984
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Burgdorf
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-053.3.004.558-7
IDE/TVA
CHE-102.990.869
Secteur
Fabrication d’autres machines et parties desquelles
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von Flüssigkeitsspendern aller Art; Herstellung und Vertrieb von Vorrichtungen für Erwärmung und Kühlung von Flüssigkeiten sowie von Sicherheitseinrichtungen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, veräussern und belasten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Burgdorf | 26.04.2019 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Bern | 26.01.2010 | 25.04.2019 | |
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | <2004 | 25.01.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Haws Ltd
- Haws SA
Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
30.04.1985 | actif | 06762/1984 | |
11.12.1990 | radiée | 04789/1990 |
Dernières notifications FOSC pour Haws AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005597313, Registre du commerce Berne, (36)
Haws AG, in Burgdorf, CHE-102.990.869, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2021, Publ. 1005289641).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weder, Urs Jakob, von Diepoldsau, in Hittnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schwarzer, Stefan, von Wagenhausen, in Edlibach (Menzingen), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Probanowski, Klaus-Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Koppigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005289641, Registre du commerce Berne, (36)
Haws AG, in Burgdorf, CHE-102.990.869, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2020, Publ. 1004948279).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebischer, Monika, von Guggisberg, in Burgdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Geidel, Eric, deutscher Staatsangehöriger, in Zuchwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mägerli, Oliver, von Wiler bei Utzenstorf, in Bätterkinden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nusko, Sebastian Marius, von Kerns, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schwarzer, Stefan, von Wagenhausen, in Edlibach (Menzingen), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004948279, Registre du commerce Berne, (36)
Haws AG, in Burgdorf, CHE-102.990.869, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2020, Publ. 1004806272).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
White, Thomas, amerikanischer Staatsangehöriger, in Kleppe Lane, Sparks, Nevada (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Weder, Urs Jakob, von Diepoldsau, in Hittnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelprokura].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.