Renseignements sur Hanns-Theo Schmitz-Otto-Stiftung
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Hanns-Theo Schmitz-Otto-Stiftung
- Hanns-Theo Schmitz-Otto-Stiftung a son siège social à Luzern et est actif. Elle opère dans le domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- L’organisation a été fondée en 03.01.2000 et a 6 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 27.08.2020.
- L'IDE déclaré est CHE-110.410.564.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil de fondation
Dr. Ulrich Niederer,
Richard Josef August Mayr,
Helgard Elfriede Schmitz-Otto,
Dr. Andreas Glanzmann,
Klaus Paul Schmitz-Otto
les plus récents personnes habilitée à signer
Dr. Ulrich Niederer,
Richard Josef August Mayr,
Helgard Elfriede Schmitz-Otto,
Dr. Andreas Glanzmann,
Klaus Paul Schmitz-Otto
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.01.2000
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Luzern
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.7.022.940-8
IDE/TVA
CHE-110.410.564
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Unterstützung und Förderung von wohltätigen, gemeinnützigen oder kulturellen Zielen und Aktivitäten, vorzugsweise im Raum Zentralschweiz.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
CONVISA Revisions AG | Schwyz | 25.04.2014 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Convicta Beratungs AG | Luzern | 26.03.2010 | 24.04.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- "Hanns-Theo Schmitz-Otto"-Stiftung
- "Schmitz-Otto Hanns-Theo"-Stiftung
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Hanns-Theo Schmitz-Otto-Stiftung
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004965822, Registre du commerce Lucerne, (100)
Hanns-Theo Schmitz-Otto-Stiftung, in Luzern, CHE-110.410.564, Stiftung (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2020, Publ. 1004935217).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederer, Ulrich, von Lutzenberg, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern].
Numéro de publication: HR02-1004935217, Registre du commerce Lucerne, (100)
Hanns-Theo Schmitz-Otto-Stiftung, in Luzern, CHE-110.410.564, Stiftung (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2019, Publ. 1004764700).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peyer, F. Willi, von Kriens und Willisau, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004764700, Registre du commerce Lucerne, (100)
Hanns-Theo Schmitz-Otto-Stiftung, in Luzern, CHE-110.410.564, Stiftung (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2017, Publ. 3607665).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenk, Hans, von Bern und Eggiwil, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.