Renseignements sur Häring & Co. AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Häring & Co. AG
- Häring & Co. AG a son siège social à Muttenz, est actif et est active dans le domaine «Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois».
- L’entreprise a été fondée en 22.04.1929 et a 6 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 16.10.2023.
- Häring & Co. AG est inscrite dans le canton BL sous l’IDI CHE-107.794.407.
- Entreprises avec la même adresse: Chris Häring Holding AG, CODONIS AG, Laborlink AG.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
Christian Häring,
Prof. Dr. Andrea Frangi,
Christoph Hermann Häring-Hellmüller
les plus récents personnes habilitée à signer
Christian Häring,
Prof. Dr. Andrea Frangi,
Dipl. Ing. Ilja Kyrillow Schoilew,
Stefan Wettstein,
Christoph Hermann Häring-Hellmüller
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.04.1929
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Muttenz
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.3.910.109-6
IDE/TVA
CHE-107.794.407
Secteur
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Promotion, Planung, Produktion und Montage von Bauelementen. Die Gesellschaft ist im Speziellen auf den Gebieten von holztechnologischen Produkten und der Werterhaltung von Gebäudehüllen aktiv und betreibt dazu entsprechende bautechnologische Entwicklungsarbeiten. Die Beteiligung an anderen Unternehmungen sowie der Erwerb und der Verkauf von Liegenschaften sind möglich. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Aarau | 03.01.2014 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
ARGOS Audit & Tax AG | Pratteln | 15.03.2007 | 02.01.2014 | |
Revibal Treuhandgesellschaft AG | Basel | <2004 | 14.03.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Häring & Co. Aktiengesellschaft
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Häring & Co. AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005861353, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Häring & Co. AG, in Muttenz, CHE-107.794.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2023, Publ. 1005783111).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hansen, Björn Steffen, von Füllinsdorf, in Füllinsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005783111, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Häring & Co. AG, in Muttenz, CHE-107.794.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2022, Publ. 1005547608).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hansen, Björn Steffen, von Füllinsdorf, in Füllinsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005547608, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Häring & Co. AG, in Muttenz, CHE-107.794.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2021, Publ. 1005120281).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenk, Daniel, von Eggiwil, in Therwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stutz, Dr. Christoph, von Wengi, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häring, Christian, von Arisdorf, in Füllinsdorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.