Renseignements sur Chris Häring Holding AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Chris Häring Holding AG
- Chris Häring Holding AG est une Société anonyme basée à Muttenz. Chris Häring Holding AG appartient au secteur «Exploitation des autres institutions financières» et est actuellement actif.
- Chris Häring Holding AG a 3 personnes à la direction.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 10.05.2021. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-110.105.457.
- Il y a 4 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: CODONIS AG, Häring & Co. AG, Laborlink AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Patrick Schacher,
Christoph Hermann Häring-Hellmüller,
Margrith Häring-Hellmüller
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.06.2003
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Muttenz
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.3.006.664-4
IDE/TVA
CHE-110.105.457
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die dauernde Haltung von Beteiligungen in jeder Form an anderen Unternehmungen sowie sonstige Anlage von Kapitalien im Sinne einer Holding-Gesellschaft. Die Gesellschaft bezweckt überdies die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Engineering, Planung und Management. Auf Unternehmungsebene wird angewandte Forschung für Prozess- und Produkteentwicklung betrieben. Die Gesellschaft kann Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundstücke erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Hoffmann Revision GmbH | Basel | 16.07.2012 | 21.11.2016 | |
ARGOS Audit & Tax AG | Pratteln | 01.09.2009 | 15.07.2012 | |
KPMG AG | Basel | <2004 | 31.08.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Chris Häring Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005175379, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Chris Häring Holding AG, in Muttenz, CHE-110.105.457, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2016, Publ. 3175769).
Statutenänderung:
26.04.2021.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der "Chris Häring Engineering GmbH" (CHE-110.136.185), in Muttenz, gemäss Fusionsvertrag vom 26.04.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 104'539.78 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 12'048.20 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft den einzigen Stammanteil der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die dauernde Haltung von Beteiligungen in jeder Form an anderen Unternehmungen sowie sonstige Anlage von Kapitalien im Sinne einer Holding-Gesellschaft. Die Gesellschaft bezweckt überdies die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Engineering, Planung und Management. Auf Unternehmungsebene wird angewandte Forschung für Prozess- und Produkteentwicklung betrieben. Die Gesellschaft kann Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundstücke erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Hans Rudolf, von Oftringen, in Nunningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schacher, Patrick, von Escholzmatt-Marbach, in Röschenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3175769, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Chris Häring Holding AG, in Muttenz, CHE-110.105.457, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 07.12.2012, Publ. 6964996). Gemäss Erklärung vom 07.11.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schacher Partner GmbH, in Basel, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 6964996, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Chris Häring Holding AG, in Pratteln, CH-280.3.006.664-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2012, S. 0, Publ. 6770440).
Statutenänderung:
29.11.2012.
Sitz neu:
Muttenz.
Domizil neu:
Tramstrasse 99, 4132 Muttenz.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.