Renseignements sur HADO GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de HADO GmbH
- HADO GmbH a son siège social à Beinwil am See, est actif et est active dans le domaine «Autres services de transport».
- La direction de l’entreprise HADO GmbH qui a été fondée le 14.04.2016, se compose de 2 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 16.02.2024. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise HADO GmbH est le suivant : CHE-492.340.026.
- Castronuovo GmbH, RIDO Import GmbH sont inscrites à la même adresse.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.04.2016
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Beinwil am See
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.4.441.081-8
IDE/TVA
CHE-492.340.026
Secteur
Autres services de transport
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Kauf, Verkauf sowie Verwaltung und Vermittlung von Immobilien; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Immaterialgüterrechte erwerben und Marken schützen lassen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour HADO GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005963527, Registre du commerce Argovie, (400)
HADO GmbH, in Lenzburg, CHE-492.340.026, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2016, Publ. 2787163).
Statutenänderung:
31.01.2024.
Sitz neu:
Beinwil am See.
Domizil neu:
Vorderes Zihl 14, 5712 Beinwil am See.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Käser, Margret, von Grabs, in Lenzburg, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Castronuovo, Donato, von Buttisholz, in Beinwil am See, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Numéro de publication: 2787163, Registre du commerce Argovie, (400)
HADO GmbH, in Lenzburg, CHE-492.340.026, Brunnmattstrasse 18, 5600 Lenzburg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.04.2016.
Zweck:
Kauf, Verkauf sowie Verwaltung und Vermittlung von Immobilien;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Immaterialgüterrechte erwerben und Marken schützen lassen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung der Gründer vom 08.04.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Käser, Margret, von Grabs, in Lenzburg, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Wehrle, Marcel, von Buttisholz, in Beinwil am See, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.