Adresse
Chemin des Champs-Courbes 5
1024 Ecublens VD
Renseignements sur HABIT'AVENIR SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de HABIT'AVENIR SA
- HABIT'AVENIR SA a son siège social à Ecublens VD, est actif et est active dans le domaine «Autres travaux de construction».
- La direction se compose de une personne.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 04.07.2024. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-313.925.185.
- Il y a 26 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: Ambition Paysage Sàrl, Ambition Télécom Sàrl, Antonio Scafidi Sàrl.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.03.2023
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Ecublens (VD)
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.231.955-2
IDE/TVA
CHE-313.925.185
Secteur
Autres travaux de construction
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but l'achat, la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques, ainsi que toutes activités dans les domaines de la construction et de la rénovation. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir ou créer des entreprises similaires ou apparentées, accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou à des tiers ainsi que conclure toutes les affaires et tous les contrats qui sont de nature à promouvoir le but de la société ou qui ont un rapport direct ou indirect avec celui-ci.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour HABIT'AVENIR SA
Numéro de publication: HR02-1006076179, Registre du commerce Vaud, (550)
HABIT'AVENIR SA, à Morges, CHE-313.925.185 (FOSC du 21.03.2023, p. 0/1005705597). Statuts modifiés le 20.06.2024. Siège transféré à Ecublens (VD).
Nouvelle adresse:
Chemin des Champs-Courbes 5, 1024 Ecublens VD. Salvador Raphaël n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Allouache Lamine est maintenant à Morges et n'est plus président.
Numéro de publication: HR01-1005705597, Registre du commerce Vaud, (550)
HABIT'AVENIR SA, à Morges, Rue des Charpentiers 22, 1110 Morges, CHE-313.925.185. Nouvelle société anonyme.
Statuts:
07.03.2023.
But:
la société a pour but l'achat, la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques, ainsi que toutes activités dans les domaines de la construction et de la rénovation. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir ou créer des entreprises similaires ou apparentées, accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou à des tiers ainsi que conclure toutes les affaires et tous les contrats qui sont de nature à promouvoir le but de la société ou qui ont un rapport direct ou indirect avec celui-ci.
Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 50'000, divisé en 1'000 actions nominatives de CHF 100, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux actionnaires:
soit en forme écrite, soit dans la Feuille officielle suisse du commerce soit par courriel, pour autant que les noms et les adresses de tous les actionnaires soient connus.
Administration:
Allouache Lamine, de France, à Viry-Châtillon (France), président, avec signature individuelle, et Salvador Raphaël, de France, à Vionnaz, avec signature individuelle, sont membres du conseil d'administration. Selon déclaration du 07.03.2023, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.