Renseignements sur H. & Mehr AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de H. & Mehr AG
- H. & Mehr AG à Bottighofen est une Société anonyme du domaine «Commerce de biens de consommation». H. & Mehr AG est actif.
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 10.04.2006.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 11.06.2021.
- L'IDI d'entreprise est CHE-112.876.910.
- altrimo ag, Amagvi Zweite AG, Baukubatur AG ont la même adresse comme H. & Mehr AG.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.04.2006
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bottighofen
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-280.3.009.602-3
IDE/TVA
CHE-112.876.910
Secteur
Commerce de biens de consommation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel und Verkauf von Frisör- und Kosmetikprodukten, Beratung in diesem Bereich sowie Ausüben des mobilen Friseurhandwerks; Ausführung von Holzbau-, Schreiner- und Zimmereiarbeiten aller Art, Innenausbauten und Reparaturarbeiten sowie Ausführung von Bauarbeiten aller Art sowie Handel und Import und Export von Waren aller Art, insbesondere von Baumaterialien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Sie ist berechtigt Grundeigentum / Immobilien zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Revisura AG | Bottighofen | 01.06.2006 | 28.12.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Holz & Mehr AG
- Begonia Dienstleistungen AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour H. & Mehr AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005214839, Registre du commerce Thurgovie, (440)
H. & Mehr AG, in Bottighofen, CHE-112.876.910, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2019, Publ. 1004638033).
Statutenänderung:
12.03.2021.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1004638033, Registre du commerce Thurgovie, (440)
H. & Mehr AG, in Bottighofen, CHE-112.876.910, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2017, Publ. 3593581).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirt, Daniel, von Schleinikon, in Schleinikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luciani, Lino, italienischer Staatsangehöriger, in Staufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3593581, Registre du commerce Thurgovie, (440)
H. & Mehr AG, in Bottighofen, CHE-112.876.910, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 13.07.2012, Publ. 6766984).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heizmann, Ronny, deutscher Staatsangehöriger, in Oberterzen (Quarten), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirt, Daniel, von Schleinikon, in Schleinikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.