Renseignements sur H & B Consulting AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de H & B Consulting AG
- H & B Consulting AG est actuellement actif et est dans le secteur Autres commerces avec des biens divers. Le siège social se trouve à Bottighofen.
- H & B Consulting AG a 2 personnes à la direction.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 02.03.2023, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise H & B Consulting AG est le suivant : CHE-390.915.990.
- altrimo ag, Amagvi Zweite AG, Baukubatur AG sont inscrites à la même adresse.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.11.2018
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bottighofen
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.445.014-4
IDE/TVA
CHE-390.915.990
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist der Import und Export von und den Handel mit Waren aller Art insbesondere von Non-Food Artikeln sowie deren Logistik und Lagerung. Die Gesellschaft erbringt zudem allgemeine Beratungsdienstleistungen insbesondere im Bereich Sicherheit. Die Gesellschaft kann im Weiteren alle Geschäfte und Verträge abschliessen, die dazu geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit diesem im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Grundeigentum/Immobilien im In- und Ausland zu erwerben, zu belasten, zu veräussern, zu verwalten und zu vermieten sowie Lizenzen, Patente und immaterielle Güterrechte zu erwerben, zu verwalten und zu veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Uila Holding AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour H & B Consulting AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005691480, Registre du commerce Thurgovie, (440)
H & B Consulting AG, in Bottighofen, CHE-390.915.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2022, Publ. 1005559696).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mésaros, Richard, slowakischer Staatsangehöriger, in Wil SG, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heeb, Patrick, von Gams, in Männedorf, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005559696, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Uila Holding AG, in Bottighofen, CHE-390.915.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2020, Publ. 1005010078).
Statutenänderung:
30.09.2022.
Firma neu:
H & B Consulting AG.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Import und Export von und den Handel mit Waren aller Art insbesondere von Non-Food Artikeln sowie deren Logistik und Lagerung. Die Gesellschaft erbringt zudem allgemeine Beratungsdienstleistungen insbesondere im Bereich Sicherheit. Die Gesellschaft kann im Weiteren alle Geschäfte und Verträge abschliessen, die dazu geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit diesem im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Grundeigentum/Immobilien im In- und Ausland zu erwerben, zu belasten, zu veräussern, zu verwalten und zu vermieten sowie Lizenzen, Patente und immaterielle Güterrechte zu erwerben, zu verwalten und zu veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wullschleger, Werner, von Zofingen, in Bonau (Wigoltingen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kopocsi, Alexandra, ungarische Staatsangehörige, in Veresegyhaz (HU), Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halaszy, Karol, slowakischer Staatsangehöriger, in Vysoke Tatry (SK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mésaros, Richard, slowakischer Staatsangehöriger, in Wil SG, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.